Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Helmut Siebert (ab 09.12.1978) (bis 30.06.1979) | 17.03.1942 | ||||
Jupp Becker (ab 13.10.1978) (bis 08.12.1978) | 30.03.1943 | ||||
Rudolf Kröner (bis 12.10.1978) | 06.01.1942 | ||||
Co-Trainer | |||||
Helmut Siebert (bis 08.12.1978) | 17.03.1942 | ||||
Torwart | |||||
Hans-Georg Schur (bis 30.06.1981) | 26.11.1950 | ||||
Siegfried Scherzer (bis 30.06.1979) | 28.06.1949 | ||||
Elmar Wagner (bis 30.06.1979) | 02.04.1948 | ||||
Abwehr | |||||
Friedhelm Groppe (bis 30.06.1980) | 17.10.1942 | ||||
Josef Weiß (bis 30.06.1980) | 13.03.1952 | ||||
Karl-Heinz Fesel (bis 30.06.1980) | 24.09.1959 | ||||
Bernd Göbel (bis 30.06.1980) | 15.07.1952 | ||||
Karl-Heinz Schubert (bis 30.06.1979) | 06.04.1957 | ||||
Helmut Eckstein (bis 31.12.1978) | 23.08.1951 | ||||
Mittelfeld | |||||
Günter Fürhoff (bis 30.06.1981) | 06.10.1947 | ||||
Manfred Storch (bis 30.06.1981) | 26.02.1956 | ||||
Günther Weiß (bis 30.06.1980) | 01.02.1955 | ||||
Detlef Bruckhoff (bis 30.06.1980) | 08.04.1958 | ||||
Jürgen Blank (bis 30.06.1980) | 31.05.1960 | ||||
Harald Borngräber (bis 30.06.1980) | 05.03.1953 | ||||
Erich Schmitt (bis 30.06.1980) | 18.05.1954 | ||||
Hans Otto Hiestermann (bis 30.06.1979) | 07.01.1949 | ||||
Ludwig Herold (bis 30.06.1979) | 21.02.1959 | ||||
Hermann Obenhuber (bis 30.06.1979) | 12.01.1959 | ||||
Hans-Jürgen Storch (bis 30.06.1979) | 24.07.1958 | ||||
Ewald Schmid (bis 31.12.1978) | 22.04.1956 | ||||
Horst Hayer (bis 30.11.1978) | 30.09.1953 | ||||
Sturm | |||||
Walter Szaule (bis 30.06.1980) | 13.11.1944 | ||||
Klaus Sterz (bis 30.06.1980) | 06.12.1946 | ||||
Erich Kielwein (bis 30.06.1979) | 26.04.1953 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 05.08.1978 00:00 Uhr |
0 : 2 n.V. |
Schema Vergleich |