Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Bernd Hoss (bis 07.11.1979) | 19.06.1939 | ||||
Torwart | |||||
Vladimir Kovacic (bis 30.06.1982) | 06.03.1950 | ||||
Dieter Schlosser (bis 30.06.1980) | 04.02.1955 | ||||
Ulrich Gelhard (bis 30.06.1980) | 26.05.1946 | ||||
Abwehr | |||||
Gerhard Pecl (bis 30.06.1982) | 17.04.1955 | ||||
Erich Miß (bis 30.06.1981) | 16.03.1948 | ||||
Norbert Heidemann (bis 30.06.1981) | 10.12.1955 | ||||
Michael Loesch (bis 30.06.1981) | 02.08.1956 | ||||
Lothar Dupke (bis 30.06.1980) | 28.03.1951 | ||||
Wolfgang Koch (bis 30.06.1980) | 22.12.1955 | ||||
Jürgen-Michael Galbierz (bis 30.06.1979) | 07.02.1950 | ||||
Detlef Spincke (bis 30.06.1979) | 27.02.1954 | ||||
Mittelfeld | |||||
Antoine Fagot (bis 30.06.1980) | 24.07.1956 | ||||
Karl-Heinz Zorr (bis 30.06.1980) | 11.09.1956 | ||||
Rainer Budde (bis 30.06.1979) | 01.05.1948 | ||||
Jürgen Berghaus (bis 30.06.1979) | 08.10.1953 | ||||
Achim Pauli (bis 30.06.1979) | 17.02.1956 | ||||
Bernhard Hermes (bis 15.09.1978) | 08.09.1945 | ||||
Sturm | |||||
Peter Redder (bis 30.06.1981) | 25.09.1952 | ||||
Rainer Jakobs (bis 30.06.1981) | 01.02.1957 | ||||
Siegbert Maschotta (bis 30.06.1981) | 07.07.1961 | ||||
Günter Pröpper (bis 30.06.1979) | 08.12.1941 | ||||
Peter Hayduk (bis 30.06.1979) | 10.04.1953 | ||||
Martin Bernard (bis 30.06.1979) | 29.06.1960 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 05.08.1978 00:00 Uhr |
4 : 2 |
Schema Vergleich |