Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Friedel Elting (bis 30.06.1982) | 12.12.1936 | ||||
Torwart | |||||
Wolfgang Kieselmann (bis 30.06.1982) | 15.11.1955 | ||||
Günther Schubert (bis 30.06.1980) | 11.01.1955 | ||||
Abwehr | |||||
Lothar Schulz (bis 30.06.1984) | 04.01.1957 | ||||
Lutz Philipp (bis 30.06.1983) | 22.05.1949 | ||||
Wolfgang Keuken (bis 30.06.1982) | 05.11.1954 | ||||
Manfred Bockenfeld (bis 30.06.1981) | 23.07.1960 | ||||
Jan Roeloffzen (bis 30.06.1981) | 20.01.1950 | ||||
Granzow (bis 30.06.1980) | |||||
Horst Riege (bis 30.06.1980) | 27.04.1953 | ||||
Mittelfeld | |||||
Uwe Montelett (bis 30.06.1983) | 24.07.1956 | ||||
Uwe Hansel (bis 30.06.1983) | 29.09.1956 | ||||
Herbert Lütkebohmert (bis 30.06.1982) | 24.03.1948 | ||||
Wolfgang Franke (bis 30.06.1981) | 24.05.1954 | ||||
Georg Schmeinck (bis 30.06.1980) | 12.11.1955 | ||||
Wilfried Krause (bis 31.12.1979) | 03.09.1948 | ||||
Sturm | |||||
Reinhard Majgl (bis 30.06.1983) | 04.12.1949 | ||||
Werner Albrecht (bis 30.06.1983) | 30.03.1953 | ||||
Roland Patzke (bis 30.06.1983) | 21.09.1955 | ||||
Peter Müller (bis 30.06.1982) | 11.10.1948 | ||||
Jürgen Tänzer (bis 30.06.1981) | 26.04.1951 | ||||
Werner Weikamp (bis 30.06.1980) | 20.09.1941 | ||||
Uwe Steigerwald (bis 30.06.1980) | 03.11.1956 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 26.08.1979 00:00 Uhr |
8 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 30.09.1979 00:00 Uhr |
1 : 1 n.V. |
Schema Vergleich |
||
Freitag, 12.10.1979 00:00 Uhr |
3 : 2 n.V. |
Schema Vergleich |