Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Karlheinz Feldkamp (bis 30.06.1982) | 02.06.1934 | ||||
Torwart | |||||
Armin Reichel (bis 30.06.1985) | 31.01.1958 | ||||
Ronnie Hellström (bis 30.06.1984) | 21.02.1949 | ||||
Josef Stabel (bis 30.06.1980) | 21.09.1948 | ||||
Abwehr | |||||
Wolfgang Wolf (bis 30.06.1988) | 24.09.1957 | ||||
Michael Dusek (bis 30.06.1988) | 10.11.1958 | ||||
Hans-Peter Briegel (bis 30.06.1984) | 11.10.1955 | ||||
Hans-Günter Neues (bis 30.06.1983) | 14.11.1950 | ||||
Reinhard Meier (bis 30.06.1981) | 11.03.1946 | ||||
Peter Schwarz (bis 30.06.1980) | 14.06.1953 | ||||
Jürgen Groh (bis 30.06.1980) | 17.07.1956 | ||||
Michael Schuhmacher (bis 30.06.1980) | 20.08.1957 | ||||
Mittelfeld | |||||
Werner Melzer (bis 30.06.1986) | 02.05.1954 | ||||
Hannes Bongartz (bis 30.06.1984) | 03.10.1951 | ||||
Lutz Eigendorf (ab 01.04.1980) (bis 30.06.1982) | 16.07.1956 | ||||
Josef Pirrung (bis 30.06.1981) | 24.07.1949 | ||||
Johannes Riedl (bis 30.06.1981) | 02.01.1950 | ||||
Jörn Kaminke (bis 30.06.1981) | 22.03.1955 | ||||
Karl-Heinz Bickert (bis 30.06.1981) | 05.12.1957 | ||||
Werner Mörsdorf (bis 30.06.1980) | 12.08.1956 | ||||
Sturm | |||||
Axel Brummer (bis 30.06.1984) | 25.11.1961 | ||||
Reiner Geye (bis 30.06.1981) | 22.11.1949 | ||||
Benny Wendt (bis 30.06.1981) | 04.11.1950 | ||||
Bernd Dobiasch (bis 30.06.1980) | 03.06.1957 | ||||
Dieter Kolath (bis 30.06.1980) | 22.07.1956 | ||||
Arno Wolf (bis 30.06.1980) | 16.05.1959 | ||||
Klaus Toppmöller (bis 30.04.1980) | 12.08.1951 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Freitag, 24.08.1979 00:00 Uhr |
2 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 29.09.1979 00:00 Uhr |
4 : 0 |
Schema Vergleich |