Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Robert Gebhardt (ab 21.08.1979) (bis 30.06.1980) | 20.09.1920 | ||||
Jef Vliers (ab 31.07.1979) (bis 20.08.1979) | 18.12.1932 | ||||
Torwart | |||||
Bernhard Hartmann (bis 30.06.1983) | 25.05.1947 | ||||
Herbert Heider (bis 30.06.1980) | 21.09.1959 | ||||
Abwehr | |||||
Horst Weyerich (bis 30.06.1985) | 13.08.1957 | ||||
Norbert Eder (bis 30.06.1984) | 07.11.1955 | ||||
Alois Reinhardt (bis 30.06.1984) | 18.11.1961 | ||||
Peter Stocker (bis 30.06.1983) | 30.06.1953 | ||||
Norbert Schlegel (bis 30.06.1983) | 09.03.1961 | ||||
Günter Eymold (bis 30.06.1982) | 17.04.1959 | ||||
Bertram Beierlorzer (bis 30.06.1981) | 31.05.1957 | ||||
Jürgen Täuber (bis 31.12.1980) | 12.04.1955 | ||||
Hans Pausch (bis 31.10.1979) | 09.09.1957 | ||||
Günter Dämpfling (bis 31.08.1979) | 11.01.1956 | ||||
Mittelfeld | |||||
Dieter Lieberwirth (bis 31.12.1988) | 13.01.1954 | ||||
Reinhold Hintermaier (bis 30.06.1984) | 14.02.1956 | ||||
Reinhold Schöll (bis 30.06.1982) | 23.10.1955 | ||||
Jan Majkowski (bis 30.06.1981) | 20.10.1952 | ||||
Franz Heitzer (bis 30.06.1980) | 19.01.1962 | ||||
Peter Fuchs (bis 30.11.1979) | 09.03.1955 | ||||
Sturm | |||||
Herbert Heidenreich (bis 30.06.1982) | 15.11.1954 | ||||
Franz Oberacher (bis 30.06.1981) | 24.03.1954 | ||||
Detlev Szymanek (bis 31.10.1980) | 16.04.1954 | ||||
Klaus Täuber (bis 21.08.1980) | 17.01.1958 | ||||
Alfred Steinkirchner (bis 30.06.1980) | 23.10.1956 | ||||
Siegfried Susser (bis 30.06.1980) | 12.07.1953 | ||||
Hans-Otto Jordan (bis 31.08.1979) | 13.09.1954 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 25.08.1979 00:00 Uhr |
3 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Freitag, 28.09.1979 00:00 Uhr |
5 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 12.01.1980 00:00 Uhr |
1 : 2 |
Schema Vergleich |