Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Slobodan Cendic (bis 24.10.1980) | 28.08.1938 | ||||
Torwart | |||||
Ralf Collmann (bis 30.06.1981) | 30.06.1962 | ||||
Dieter Ferner (bis 30.06.1980) | 16.01.1949 | ||||
Manfred Zintl (bis 30.06.1980) | 13.04.1954 | ||||
Abwehr | |||||
Walter Müller (bis 30.06.1987) | 28.03.1954 | ||||
Ernst Traser (bis 30.06.1985) | 04.01.1953 | ||||
Egon Schmitt (bis 30.06.1982) | 12.11.1948 | ||||
Jörg Marcinkowski (bis 30.06.1982) | 08.08.1960 | ||||
Werner Schreiner (bis 30.06.1980) | 06.08.1960 | ||||
Mittelfeld | |||||
Aron Schöpfer (bis 30.06.1983) | 12.12.1960 | ||||
Werner Emmerich (bis 30.06.1982) | 18.04.1953 | ||||
Norbert Schmidt (bis 30.06.1982) | 23.11.1960 | ||||
Ludwig Denz (bis 30.06.1981) | 01.01.1949 | ||||
Heinz Traser (bis 30.06.1981) | 04.01.1953 | ||||
Walter Hoffmann (bis 30.06.1981) | |||||
Gerd Müller (bis 30.06.1980) | 28.03.1954 | ||||
Frank Niederländer (bis 30.06.1980) | 25.03.1960 | ||||
Peter Rubeck (bis 30.06.1980) | 28.12.1961 | ||||
Alexander Schwarz (bis 02.09.1979) | 26.10.1954 | ||||
Sturm | |||||
Harald Reitz (bis 30.06.1981) | 09.09.1961 | ||||
Norbert Rolshausen (bis 30.06.1981) | 14.04.1962 | ||||
Werner Heck (bis 30.06.1980) | 21.04.1955 | ||||
Günther Michl (bis 30.06.1980) | 30.05.1950 | ||||
Rainer Künkel (bis 30.06.1980) | 09.04.1950 | ||||
Konrad Eickels (bis 30.06.1980) | 11.06.1956 | ||||
Erich Unger (bis 30.06.1980) | 26.08.1951 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 25.08.1979 00:00 Uhr |
2 : 1 |
Schema Vergleich |