Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Horst Hülß (bis 30.06.1980) | 05.09.1938 | ||||
Torwart | |||||
Manfred Petz (bis 30.06.1995) | 05.05.1961 | ||||
Kurt Gass (bis 30.06.1980) | |||||
Abwehr | |||||
Michael Wocker (bis 30.06.1985) | 09.09.1959 | ||||
Volker Hafner (bis 30.06.1984) | |||||
Herwart Koppenhöfer (bis 30.06.1982) | 25.05.1946 | ||||
Rainer Krönung (bis 30.06.1980) | |||||
Harald Kiss (bis 30.06.1980) | |||||
Mittelfeld | |||||
Hans-Joachim Krämer (bis 30.06.1982) | 01.10.1953 | ||||
Franz-Peter März (bis 30.06.1982) | 14.07.1952 | ||||
Stefan Graffert (bis 30.06.1982) | 22.04.1961 | ||||
Volker Zimmermann (bis 30.06.1981) | |||||
Werner Orf (bis 30.06.1980) | 07.05.1957 | ||||
Willi Reichert (bis 30.06.1980) | 11.10.1953 | ||||
Sturm | |||||
Karl-Heinz Mähn (bis 30.06.1983) | 26.10.1960 | ||||
Manfred Nimführ (bis 30.06.1982) | 26.02.1952 | ||||
Siggi Iser (bis 30.06.1981) | |||||
Gerhard Bopp (bis 30.06.1980) | 06.01.1949 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 25.08.1979 00:00 Uhr |
5 : 1 |
Schema Vergleich |