Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Erhard Ahmann (bis 26.08.1981) | 21.05.1941 | ||||
Torwart | |||||
Johannes Kau (bis 30.06.1991) | 10.04.1957 | ||||
Wolfgang Dramsch (bis 30.06.1983) | 22.07.1949 | ||||
Abwehr | |||||
Jo Montanes (bis 30.06.1985) | 15.08.1953 | ||||
Holger Neumann (bis 30.06.1985) | 02.11.1965 | ||||
Dietmar Grabotin (bis 30.06.1984) | 28.03.1959 | ||||
Werner Malischke (bis 30.06.1983) | 07.12.1961 | ||||
Mathias Schipper (bis 30.06.1982) | 23.09.1957 | ||||
Mittelfeld | |||||
Dietmar Poqué (bis 30.06.1985) | 17.02.1958 | ||||
Manfred Jansen (bis 30.06.1984) | 06.11.1956 | ||||
Helmut Schütt (bis 30.06.1984) | 14.09.1950 | ||||
Helmut Balke (bis 30.06.1983) | 22.11.1949 | ||||
Werner Bertrams (bis 30.06.1983) | 14.08.1958 | ||||
Hubert Clute-Simon (bis 30.06.1982) | 05.07.1955 | ||||
Helmut Frantzen (bis 30.06.1982) | 04.12.1959 | ||||
Hartmut Sinnigen (bis 30.06.1982) | 15.08.1952 | ||||
Uwe Finnern (bis 30.06.1981) | 02.04.1952 | ||||
Michael Schleiden (bis 30.06.1981) | 14.10.1954 | ||||
Robert Hilkert (bis 30.06.1980) | 02.02.1961 | ||||
Stefan Rausch (bis 30.06.1980) | 05.10.1959 | ||||
Sturm | |||||
Tim Gerhards (bis 30.06.2016) | 13.03.1995 | ||||
Heinz-Josef Kehr (bis 30.06.1982) | 18.12.1950 | ||||
Winfried Stradt (bis 30.06.1981) | 25.09.1956 | ||||
Rolf Kucharski (bis 30.06.1980) | 19.04.1948 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 25.08.1979 00:00 Uhr |
0 : 1 |
Schema Vergleich |