Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Udo Lattek (bis 10.05.1981) | 16.01.1935 | ||||
Co-Trainer | |||||
Rolf Bock (bis 10.05.1981) | 05.02.1937 | ||||
Torwart | |||||
Eike Immel (bis 30.06.1986) | 27.11.1960 | ||||
Horst Bertram (bis 30.06.1983) | 16.11.1948 | ||||
Abwehr | |||||
Lothar Huber (bis 30.06.1987) | 05.05.1952 | ||||
Herbert Hein (bis 30.06.1984) | 27.03.1954 | ||||
Meinolf Koch (bis 30.06.1984) | 12.07.1957 | ||||
Hans-Joachim Wagner (bis 30.06.1983) | 31.01.1955 | ||||
Horst Freund (bis 30.06.1983) | 28.09.1960 | ||||
Norbert Dörmann (bis 30.06.1981) | 31.08.1958 | ||||
Amand Theis (bis 30.06.1980) | 19.11.1949 | ||||
Mittelfeld | |||||
Michael Zorc (bis 30.06.1993) | 25.08.1962 | ||||
Mirko Votava (bis 30.06.1982) | 25.04.1956 | ||||
Theo Schneider (bis 30.06.1982) | 23.08.1960 | ||||
Werner Schneider (bis 30.09.1981) | 26.07.1954 | ||||
Paul Holz (bis 30.06.1981) | 27.09.1952 | ||||
Herbert Meyer (bis 30.06.1980) | 12.06.1948 | ||||
Sturm | |||||
Manfred Burgsmüller (bis 30.06.1983) | 22.12.1949 | ||||
Peter Geyer (bis 31.08.1981) | 11.12.1952 | ||||
Ralf Augustin (bis 30.06.1981) | 27.09.1960 | ||||
Wolfgang Frank (bis 30.06.1980) | 21.02.1951 | ||||
Wolfgang Vöge (bis 30.06.1980) | 15.09.1955 | ||||
Norbert Runge (bis 30.06.1980) | 08.07.1956 | ||||
Karl Bracklow (bis 30.06.1980) | 24.08.1960 | ||||
Joachim Siwek (bis 31.12.1979) | 16.01.1958 | ||||
Burkhard Segler (bis 31.10.1979) | 05.03.1951 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 25.08.1979 00:00 Uhr |
7 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 29.09.1979 00:00 Uhr |
1 : 3 n.V. |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 12.01.1980 00:00 Uhr |
3 : 1 n.V. |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 16.02.1980 00:00 Uhr |
2 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 05.04.1980 00:00 Uhr |
3 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 10.05.1980 00:00 Uhr |
3 : 1 |
Schema Vergleich |