Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Jupp Heynckes (bis 30.06.1987) | 09.05.1945 | ||||
Co-Trainer | |||||
Wolf Werner (bis 30.06.1987) | 08.04.1942 | ||||
Torwart | |||||
Ulrich Sude (bis 31.12.1986) | 19.04.1956 | ||||
Wolfgang Kneib (bis 30.06.1980) | 20.11.1952 | ||||
Abwehr | |||||
Wilfried Hannes (bis 30.06.1986) | 17.05.1957 | ||||
Norbert Ringels (bis 30.06.1985) | 16.09.1956 | ||||
Frank Schäffer (bis 30.06.1983) | 06.07.1952 | ||||
Hans Klinkhammer (bis 30.06.1980) | 23.08.1953 | ||||
Helmut Dudek (bis 30.06.1980) | 14.12.1957 | ||||
Hans-Günter Bruns (bis 31.08.1979) | 15.11.1954 | ||||
Mittelfeld | |||||
Winfried Schäfer (bis 30.06.1985) | 10.01.1950 | ||||
Lothar Matthäus (bis 30.06.1984) | 21.03.1961 | ||||
Jürgen Fleer (bis 30.06.1984) | 26.02.1957 | ||||
Armin Veh (bis 30.06.1983) | 01.02.1961 | ||||
Ralf Bödeker (bis 30.06.1982) | 12.05.1958 | ||||
Christian Kulik (bis 30.06.1981) | 06.12.1952 | ||||
Carsten Nielsen (bis 30.06.1981) | 12.08.1955 | ||||
Dietmar Danner (bis 30.06.1980) | 29.11.1950 | ||||
Willi Junker (bis 30.06.1980) | 06.01.1960 | ||||
Horst Wohlers (bis 30.11.1979) | 06.08.1949 | ||||
Sturm | |||||
Harald Nickel (bis 30.06.1981) | 21.07.1953 | ||||
Ewald Lienen (bis 30.06.1981) | 28.11.1953 | ||||
Steen Thychosen (bis 30.06.1981) | 22.09.1958 | ||||
Ulrich Wielandt (bis 30.09.1980) | 22.04.1956 | ||||
Kalle Del'Haye (bis 30.06.1980) | 18.08.1955 | ||||
Helmut Lausen (bis 30.06.1980) | 09.06.1952 | ||||
Rudi Gores (bis 30.06.1980) | 05.09.1957 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 25.08.1979 00:00 Uhr |
2 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Freitag, 28.09.1979 00:00 Uhr |
4 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 12.01.1980 00:00 Uhr |
1 : 0 n.V. |
Schema Vergleich |