Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Toni Burghardt (bis 30.06.1980) | 09.06.1942 | ||||
Torwart | |||||
Reinhard Biermann (bis 30.06.1987) | 12.11.1950 | ||||
Heinz Blasey (bis 30.06.1981) | 01.01.1948 | ||||
Dietmar Wiese (bis 30.06.1980) | 03.05.1956 | ||||
Abwehr | |||||
Peter Wieczorek (bis 30.06.1987) | 23.02.1953 | ||||
Jürgen Wielert (bis 30.06.1985) | 05.07.1960 | ||||
Norbert Höhmann (bis 30.06.1982) | 22.05.1952 | ||||
Jürgen Sobieray (bis 30.06.1980) | 02.11.1950 | ||||
Roland Kosien (bis 30.06.1980) | 25.09.1953 | ||||
Klaus Wischniewski (bis 30.06.1980) | 08.12.1954 | ||||
Henning Keese (bis 30.06.1980) | 16.05.1955 | ||||
Harald Schötteldreier (bis 30.06.1980) | 16.08.1960 | ||||
Heinz Steinhoff (bis 30.06.1980) | 23.03.1951 | ||||
Mittelfeld | |||||
Detlef Mikolajczak (bis 30.06.1987) | 15.04.1964 | ||||
Jürgen Mauthe (bis 30.06.1982) | 04.01.1950 | ||||
Ingo Peter (bis 30.06.1980) | 23.10.1951 | ||||
Hans-Jürgen Oehler (bis 30.06.1980) | 15.07.1955 | ||||
Sturm | |||||
Norbert Lücke (bis 30.06.1987) | 22.10.1950 | ||||
Norbert Rothe (bis 30.06.1987) | 28.09.1953 | ||||
Ralf Regenbogen (bis 30.06.1982) | 24.03.1960 | ||||
Eckehard Eigenwillig (bis 30.06.1980) | 14.04.1955 | ||||
Peter Leske (bis 30.06.1980) | 22.07.1954 | ||||
Karl-Heinz Timmler (bis 30.06.1980) | 30.10.1961 | ||||
Rolf Wiesenthal (bis 30.06.1980) | 04.10.1954 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 25.08.1979 00:00 Uhr |
2 : 4 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 29.09.1979 00:00 Uhr |
3 : 5 |
Schema Vergleich |