Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Friedel Rausch (bis 30.06.1980) | 27.02.1940 | ||||
Co-Trainer | |||||
Dieter Stinka (bis 30.06.1983) | 10.08.1937 | ||||
Torwart | |||||
Jürgen Pahl (bis 30.06.1987) | 17.03.1956 | ||||
Klaus Funk (bis 30.06.1981) | 21.02.1954 | ||||
Abwehr | |||||
Charly Körbel (bis 30.06.1991) | 01.12.1954 | ||||
Willi Neuberger (bis 30.06.1983) | 15.04.1946 | ||||
Bruno Pezzey (bis 30.06.1983) | 03.02.1955 | ||||
Peter Reichel (bis 30.06.1982) | 30.11.1951 | ||||
Helmut Müller (bis 30.06.1982) | 12.04.1953 | ||||
Wolfgang Trapp (bis 31.10.1981) | 01.08.1957 | ||||
Rigobert Gruber (bis 30.06.1981) | 14.05.1961 | ||||
Claus-Peter Zick (bis 30.06.1981) | 12.09.1958 | ||||
Horst Ehrmantraut (bis 30.06.1980) | 11.12.1955 | ||||
Mittelfeld | |||||
Stefan Lottermann (bis 30.06.1983) | 05.03.1959 | ||||
Bernd Nickel (bis 30.06.1983) | 15.03.1949 | ||||
Werner Lorant (bis 30.11.1982) | 21.11.1948 | ||||
Norbert Nachtweih (bis 30.06.1982) | 04.06.1957 | ||||
Michael Blättel (bis 30.06.1981) | 29.09.1960 | ||||
Sturm | |||||
Ronny Borchers (bis 30.06.1984) | 10.08.1957 | ||||
Beom-geun Cha (bis 30.06.1983) | 22.05.1953 | ||||
Harald Karger (bis 30.06.1983) | 14.10.1956 | ||||
Michael Künast (bis 30.06.1983) | 14.02.1961 | ||||
Helmut Gulich (bis 30.06.1983) | 16.01.1961 | ||||
Bernd Hölzenbein (bis 30.06.1981) | 09.03.1946 | ||||
Fred Schaub (bis 26.10.1980) | 28.08.1960 | ||||
Jürgen Grabowski (bis 30.06.1980) | 07.07.1944 | ||||
Christian Peukert (bis 30.06.1980) | 21.02.1960 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 25.08.1979 00:00 Uhr |
6 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 29.09.1979 00:00 Uhr |
1 : 4 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 05.01.1980 00:00 Uhr |
2 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 16.02.1980 00:00 Uhr |
3 : 2 |
Schema Vergleich |