Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Uwe Klimaschefski (bis 30.06.1980) | 11.12.1938 | ||||
Torwart | |||||
Gunnar Fellmann (bis 30.06.1982) | 08.04.1959 | ||||
Gregor Quasten (bis 30.06.1980) | 03.10.1952 | ||||
Abwehr | |||||
Jesper Petersen (bis 30.06.1986) | 02.04.1951 | ||||
Heinz Histing (ab 01.11.1979) (bis 30.06.1984) | 14.09.1950 | ||||
Friedrich Wagner (bis 30.06.1982) | 01.08.1958 | ||||
Kurt Knoll (bis 31.08.1981) | 16.07.1958 | ||||
Walter Gruler (bis 30.06.1980) | 24.08.1951 | ||||
Mittelfeld | |||||
Stefan Jambo (bis 31.08.1981) | 02.08.1958 | ||||
Bernd Beck (bis 30.06.1981) | 18.07.1956 | ||||
Ratko Cvijanovic (bis 30.06.1981) | 23.01.1952 | ||||
Frank Gellweiler (bis 30.06.1981) | 04.11.1960 | ||||
Giovanni Nicastro (bis 30.06.1981) | 07.01.1953 | ||||
Ernst Hodel (bis 30.06.1980) | 15.03.1950 | ||||
Herbert Ney (bis 30.06.1980) | 07.09.1955 | ||||
Sturm | |||||
Manfred Lenz (bis 30.06.1986) | 21.11.1947 | ||||
Herbert Demange (bis 30.06.1982) | 24.05.1959 | ||||
Hans Fritsche (bis 30.06.1981) | 03.03.1950 | ||||
Karlheinz Subklewe (bis 30.06.1981) | 06.12.1950 | ||||
Gerd Grau (bis 30.06.1981) | 19.07.1960 | ||||
Wilfried Klinge (bis 30.09.1980) | 15.08.1950 | ||||
Bernd Detterer (bis 30.06.1980) | 24.12.1948 | ||||
Werner Gink (bis 30.06.1980) | 17.04.1956 | ||||
Gerd Warken (bis 30.06.1980) | 05.03.1951 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 25.08.1979 00:00 Uhr |
2 : 4 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 29.09.1979 00:00 Uhr |
5 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 12.01.1980 00:00 Uhr |
1 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 16.02.1980 00:00 Uhr |
1 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 05.04.1980 00:00 Uhr |
1 : 4 |
Schema Vergleich |