Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Jean Löring (ab 01.01.1980) (bis 30.06.1980) | 16.08.1934 | ||||
Rudi Faßnacht (bis 31.12.1979) | 28.12.1934 | ||||
Torwart | |||||
Franz-Josef Pauly (bis 30.06.1982) | 16.09.1949 | ||||
Arno Domgörgen (bis 30.06.1980) | 28.02.1956 | ||||
Abwehr | |||||
Erich Sauk (bis 30.06.1983) | 18.01.1958 | ||||
Willi Gless (bis 30.06.1982) | 08.08.1960 | ||||
Janus Guðlaugsson (bis 30.06.1982) | 07.10.1955 | ||||
Adolf Kuhlen (bis 30.06.1982) | 22.11.1962 | ||||
Flemming Nielsen (bis 30.06.1982) | 16.07.1954 | ||||
Hugo Lütkebohmert (bis 30.06.1981) | 02.06.1949 | ||||
Heribert Höck (bis 30.06.1980) | 04.01.1958 | ||||
Mittelfeld | |||||
Hans-Jürgen Gede (bis 30.06.1991) | 14.11.1956 | ||||
Dieter Finkler (bis 30.06.1985) | 10.11.1952 | ||||
Hannes Linßen (bis 30.06.1984) | 28.09.1949 | ||||
Ludwig Schuster (bis 30.06.1981) | 30.03.1951 | ||||
Jochen Goll (bis 30.06.1981) | 11.02.1955 | ||||
Jonny Hey (bis 30.06.1980) | 21.09.1949 | ||||
Horst-Franz Degen (bis 30.06.1980) | 07.11.1954 | ||||
Garcia (bis 30.06.1980) | |||||
Kemper (bis 30.06.1980) | |||||
Sturm | |||||
Karl-Heinz Mödrath (bis 30.06.1982) | 22.09.1951 | ||||
Elmar Jürgens (ab 01.10.1979) (bis 30.06.1981) | 13.10.1954 | ||||
Roland Stegmayer (bis 30.06.1980) | 22.12.1950 | ||||
Klaus-Dieter Bone (bis 31.12.1979) | 09.08.1954 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 25.08.1979 00:00 Uhr |
0 : 4 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 29.09.1979 00:00 Uhr |
1 : 2 n.V. |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 13.01.1980 00:00 Uhr |
7 : 2 |
Schema Vergleich |