Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Werner Bickelhaupt (ab 10.03.1980) (bis 30.06.1980) | 02.12.1939 | ||||
Heinz Becker (bis 28.12.1979) | |||||
Torwart | |||||
Max Mast (bis 30.06.1980) | |||||
Abwehr | |||||
Werner Huber (bis 30.06.1980) | 22.11.1949 | ||||
Horst Pleyer (bis 30.06.1980) | 02.08.1952 | ||||
Rolf Maier (bis 30.06.1980) | 11.04.1960 | ||||
Hermann Badstuber (bis 30.06.1980) | 19.08.1955 | ||||
Mittelfeld | |||||
Bruno Seiler (bis 30.06.1982) | 02.07.1956 | ||||
Miodrag Đurić (bis 30.06.1980) | 20.11.1950 | ||||
Dragan Markovic (bis 30.06.1980) | 13.01.1953 | ||||
Wolfgang Löbl (bis 30.06.1980) | 21.11.1957 | ||||
Manfred Schaden (bis 30.06.1980) | 02.07.1951 | ||||
Harald Gärtner (bis 30.06.1980) | 08.04.1956 | ||||
Sturm | |||||
Ralf Todzi (bis 30.06.1980) | 19.06.1955 | ||||
Klaus Weisbrich (bis 30.06.1980) | 30.01.1950 | ||||
Klaus Wunder (bis 30.06.1980) | 09.08.1957 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 25.08.1979 00:00 Uhr |
2 : 1 |
Schema Vergleich |