Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Gerhard Prokop (ab 20.11.1979) (bis 06.12.1980) | 18.05.1939 | ||||
Gerd Koll (bis 19.11.1979) | 01.04.1938 | ||||
Özcan Arkoç (bis 06.11.1979) | 02.10.1939 | ||||
Torwart | |||||
Andreas Köpke (bis 30.06.1983) | 12.03.1962 | ||||
Manfred Ludwig (bis 30.06.1981) | 03.08.1955 | ||||
Martin Burmeister (bis 30.06.1980) | 04.05.1955 | ||||
Abwehr | |||||
Thorsten Neumann (bis 30.06.1984) | 31.10.1955 | ||||
Immo Stelzer (bis 30.06.1984) | 01.04.1954 | ||||
Bernd Gerulat (bis 30.06.1982) | 31.05.1959 | ||||
Gerd Andresen (bis 30.06.1982) | 30.03.1956 | ||||
Jochen Aido (bis 30.06.1981) | 27.03.1947 | ||||
Thorsten Landsberg (bis 30.06.1980) | 24.10.1950 | ||||
Mittelfeld | |||||
Bernd Jordt (bis 30.06.1985) | 12.07.1954 | ||||
Axel Möller (bis 30.06.1985) | 22.09.1957 | ||||
Dietmar Tönsfeldt (bis 30.06.1984) | 26.01.1956 | ||||
Dieter Wendlandt (bis 30.06.1984) | 31.10.1950 | ||||
Bernd Brexendorf (bis 30.06.1982) | 21.10.1954 | ||||
Lutz Ernemann (bis 30.06.1982) | 30.01.1957 | ||||
Franz-Josef Toth (bis 30.06.1981) | 28.08.1955 | ||||
Kai Gronow (bis 30.06.1980) | 20.05.1954 | ||||
Sturm | |||||
Manfred Jochimiak (bis 30.06.1982) | 26.02.1951 | ||||
Harry Witt (bis 31.10.1980) | 29.08.1954 | ||||
Stefan Dietrich (bis 30.06.1980) | 14.12.1956 | ||||
Uwe Knodel (bis 30.06.1980) | 28.07.1955 | ||||
Volker Tönsfeldt (bis 30.06.1980) | 24.11.1952 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 26.08.1979 00:00 Uhr |
3 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 29.09.1979 00:00 Uhr |
3 : 1 |
Schema Vergleich |