Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Friedhelm Wenzlaff (ab 11.02.1980) (bis 29.11.1981) | 10.10.1940 | ||||
Heinz Höher (bis 10.02.1980) | 11.08.1938 | ||||
Torwart | |||||
Gerhard Heinze (bis 30.06.1983) | 30.11.1948 | ||||
Wolfgang Schreiner (bis 30.06.1982) | 11.04.1957 | ||||
Abwehr | |||||
Bernard Dietz (bis 30.06.1982) | 22.03.1948 | ||||
Peter Fenten (bis 30.06.1982) | 08.09.1958 | ||||
Franz-Wilhelm Brings (bis 30.06.1982) | 19.10.1960 | ||||
Claus Gebauer (bis 30.06.1982) | 15.09.1960 | ||||
Frank Saborowski (bis 30.06.1982) | 14.03.1958 | ||||
Hans-Dieter Mirnegg (bis 30.06.1981) | 24.05.1954 | ||||
Paul Steiner (bis 30.06.1981) | 23.01.1957 | ||||
Norbert Dronia (bis 30.06.1980) | 19.10.1957 | ||||
Werner Buttgereit (bis 30.06.1980) | 15.06.1959 | ||||
Mittelfeld | |||||
Manfred Dubski (bis 30.06.1986) | 19.09.1954 | ||||
Franz-Josef Steininger (bis 30.06.1986) | 09.07.1960 | ||||
Pascal Notthoff (bis 30.06.1986) | 27.04.1963 | ||||
Herbert Büssers (bis 30.06.1984) | 30.10.1949 | ||||
Norbert Fruck (bis 30.06.1983) | 28.12.1957 | ||||
Thomas Kempe (bis 30.06.1982) | 17.03.1960 | ||||
Kurt Jara (bis 30.06.1980) | 14.10.1950 | ||||
Edmund Kaczor (ab 01.01.1980) (bis 30.06.1980) | 24.12.1956 | ||||
Sturm | |||||
Rudolf Seliger (bis 30.06.1983) | 20.09.1951 | ||||
Gregor Grillemeier (bis 30.06.1981) | 17.02.1959 | ||||
Jürgen Ulitzka (bis 30.06.1981) | 22.11.1960 | ||||
Raimund Hiegemann (bis 30.06.1981) | 06.02.1957 | ||||
Paul Dörflinger (bis 30.11.1979) | 23.01.1955 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Freitag, 24.08.1979 00:00 Uhr |
2 : 0 |
Schema Vergleich |