Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Herbert Wenz (ab 25.10.1979) (bis 30.06.1980) | 24.06.1928 | ||||
Helmut Richert (bis 24.10.1979) | 23.07.1941 | ||||
Torwart | |||||
Siegfried Hofweber (bis 30.06.1981) | 05.01.1953 | ||||
Jürgen Bucher (bis 30.06.1980) | 22.03.1957 | ||||
Abwehr | |||||
Gerd Rauscher (bis 30.06.1985) | 23.07.1955 | ||||
Hans Pausch (ab 01.11.1979) (bis 30.06.1980) | 09.09.1957 | ||||
Richard Mamajewski (bis 30.06.1980) | 24.02.1956 | ||||
Vesely Schenk (bis 30.06.1980) | 24.08.1955 | ||||
Edi Stöhr (bis 30.06.1980) | 17.09.1956 | ||||
Hans Borchert (bis 30.06.1980) | 11.11.1955 | ||||
Mittelfeld | |||||
Karl Obermeier (bis 30.06.1981) | 08.09.1949 | ||||
Hans Krostina (bis 30.06.1980) | 14.08.1948 | ||||
Willi Bernecker (bis 30.06.1980) | 09.03.1956 | ||||
Ralf Kemper (bis 30.06.1980) | 27.04.1957 | ||||
Gerhard Schäfer (bis 30.06.1980) | 14.04.1952 | ||||
Wolfgang Wunder (bis 30.06.1980) | 21.01.1959 | ||||
Sturm | |||||
Walter Anspann (bis 30.06.1985) | 31.08.1956 | ||||
Richard Stöckle (bis 30.06.1985) | 13.10.1955 | ||||
Alexander Eppinger (bis 30.06.1981) | 27.09.1960 | ||||
Georg Weißberger (bis 30.06.1981) | 21.01.1950 | ||||
Peter Sommer (bis 30.06.1980) | 06.12.1957 | ||||
Peter Mack (bis 30.06.1980) | 30.01.1959 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 26.08.1979 00:00 Uhr |
2 : 1 |
Schema Vergleich |