Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Karl-Heinz Mülhausen (bis 30.06.1981) | 18.06.1937 | ||||
Torwart | |||||
Reinhard Dittel (bis 30.06.1981) | 24.01.1949 | ||||
Abwehr | |||||
Wolfgang Rischker (bis 30.06.1982) | 08.01.1953 | ||||
Bernd Staigies (bis 30.06.1982) | 27.11.1957 | ||||
Frank Witter (bis 30.06.1982) | 29.05.1959 | ||||
Michael Knopf (bis 30.06.1981) | 14.02.1955 | ||||
Mittelfeld | |||||
Uli Meisner (bis 30.06.1982) | 01.10.1953 | ||||
Karl-August Herbeck (bis 30.06.1981) | 24.09.1951 | ||||
Heinz Bartels (bis 30.06.1981) | 08.01.1951 | ||||
Manfred Bartels (bis 30.06.1981) | 12.02.1960 | ||||
Peter Fuchs (ab 01.12.1979) (bis 30.06.1981) | 09.03.1955 | ||||
Ewald Schmid (ab 01.12.1979) (bis 30.06.1981) | 22.04.1956 | ||||
Ulrich Meyer (bis 30.06.1981) | 11.09.1955 | ||||
Ralf Kage (bis 30.06.1980) | 07.04.1960 | ||||
Herbert Poesger (bis 30.06.1980) | 25.03.1953 | ||||
Sturm | |||||
Volker Diers (bis 30.06.1982) | 15.03.1958 | ||||
Hans-Georg Arndt (bis 30.06.1981) | 15.04.1960 | ||||
Bernd Krumbein (bis 01.11.1980) | 01.08.1955 | ||||
Lutz Mertins (bis 30.06.1980) | 06.11.1954 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 26.08.1979 00:00 Uhr |
3 : 2 |
Schema Vergleich |