Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Werner Schumacher (bis 30.06.1980) | 10.10.1935 | ||||
Torwart | |||||
Bernd Giese (bis 30.06.1981) | 08.04.1958 | ||||
Jupp Koitka (bis 30.06.1980) | 12.02.1952 | ||||
Abwehr | |||||
Norbert Steinhauer (bis 30.06.1987) | 16.03.1959 | ||||
Bernd Schäfer (bis 30.06.1981) | 24.10.1948 | ||||
Volker Rieske (bis 30.06.1981) | 04.10.1953 | ||||
Günter Kuczinski (bis 30.06.1980) | 07.09.1954 | ||||
Adalbert Grzelak (bis 30.06.1980) | 03.01.1956 | ||||
Klaus Seiler (bis 30.06.1980) | 13.01.1950 | ||||
Mittelfeld | |||||
Helmut Alfes (bis 30.06.1984) | 11.02.1956 | ||||
Hans-Joachim Wrede (bis 30.06.1982) | 05.04.1957 | ||||
Wilfried Holtkamp (bis 30.06.1981) | 30.09.1953 | ||||
Klaus Bergter (bis 30.06.1980) | 11.04.1953 | ||||
Josef Votava (bis 30.06.1980) | 17.12.1954 | ||||
Hintsche (bis 30.06.1980) | |||||
Sturm | |||||
Ranko Petković (bis 30.06.1983) | 21.10.1947 | ||||
Manfred Lopatenko (bis 30.06.1982) | 07.11.1958 | ||||
Paul Scheermann (bis 30.06.1981) | 18.03.1949 | ||||
Klaus Wolf (bis 20.10.1980) | 03.07.1948 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 26.08.1979 00:00 Uhr |
3 : 2 n.V. |
Schema Vergleich |