Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Jupp Becker (bis 30.06.1980) | 30.03.1943 | ||||
Torwart | |||||
Günther Wienhold (bis 30.06.1985) | 21.01.1948 | ||||
Andreas Müller (bis 30.06.1981) | 09.07.1960 | ||||
Abwehr | |||||
Karl-Heinz Wöhrlin (bis 30.06.1984) | 21.07.1957 | ||||
Günter Dämpfling (ab 01.09.1979) (bis 30.06.1982) | 11.01.1956 | ||||
Volker Faß (bis 30.06.1981) | 06.02.1952 | ||||
Klaus Bury (bis 30.06.1981) | 24.01.1950 | ||||
Klaus Steinwarz (bis 30.06.1980) | 05.10.1950 | ||||
Mittelfeld | |||||
Gabor Zele (bis 30.06.1986) | 08.07.1954 | ||||
Hans-Peter Schulzke (bis 30.06.1985) | 29.10.1957 | ||||
Reinhard Binder (bis 30.06.1984) | 17.10.1955 | ||||
Robert Piller (bis 30.06.1983) | 02.07.1950 | ||||
Henry Schüler (bis 30.06.1982) | 06.10.1959 | ||||
Werner Reich (bis 30.09.1980) | 29.04.1953 | ||||
Joachim Löw (bis 30.06.1980) | 03.02.1960 | ||||
Wolfgang Schüler (bis 30.06.1980) | 17.02.1958 | ||||
Hans-Dietmar Deinert (bis 30.06.1980) | 06.10.1948 | ||||
Sturm | |||||
Heinz Tochtermann (ab 01.10.1979) (bis 30.06.1982) | 22.01.1956 | ||||
Jürgen Zitzer (bis 30.06.1981) | 03.02.1952 | ||||
Reinhard Willi (bis 30.06.1980) | 26.03.1951 | ||||
Hans-Peter Backes (bis 30.06.1980) | 10.06.1953 | ||||
Ninoslav Crnjanin (bis 30.06.1980) | 11.08.1952 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Freitag, 24.08.1979 00:00 Uhr |
5 : 1 |
Schema Vergleich |