Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Hannes Baldauf (bis 30.06.1980) | 09.03.1938 | ||||
Torwart | |||||
Roland Kastner (bis 31.12.1994) | 27.12.1956 | ||||
Peter Löwer (bis 30.06.1981) | 10.11.1944 | ||||
Abwehr | |||||
Norbert Hütter (bis 30.06.1992) | 28.05.1958 | ||||
Bernhard Bergmann (bis 30.06.1983) | 23.12.1948 | ||||
Hermann Grabmeier (bis 30.06.1983) | 12.06.1952 | ||||
Manfred Ritschel (bis 30.06.1982) | 07.06.1946 | ||||
Franciszek Smuda (bis 30.06.1982) | 22.06.1948 | ||||
Klaus Rütten (bis 30.06.1981) | 14.06.1952 | ||||
Ulrich Pechtold (ab 01.09.1979) (bis 31.01.1981) | 24.07.1952 | ||||
Wolfgang Lausen (bis 30.06.1980) | 25.02.1950 | ||||
Mittelfeld | |||||
Florian Hinterberger (bis 30.06.1982) | 08.12.1958 | ||||
Martin Fischer (bis 30.06.1981) | 03.10.1960 | ||||
Erich Geyer (bis 30.06.1980) | 07.11.1950 | ||||
Klaus Heinlein (bis 30.06.1980) | 23.12.1953 | ||||
Helmut Klump (bis 30.06.1980) | 13.08.1948 | ||||
Gerhard Pankotsch (bis 30.06.1980) | 31.01.1949 | ||||
Kurt Kalchschmid (bis 30.06.1980) | 22.03.1958 | ||||
Sturm | |||||
Karl-Heinz Stempfle (bis 30.06.1982) | 22.02.1956 | ||||
Mahmut Bulut (bis 30.06.1981) | 01.07.1959 | ||||
Eduard Kirschner (bis 30.06.1980) | 09.11.1953 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 25.08.1979 00:00 Uhr |
3 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 29.09.1979 00:00 Uhr |
2 : 1 |
Schema Vergleich |