Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Gerhard Pfeiffer (ab 10.05.1980) (bis 28.02.1981) | |||||
Heinz Elzner (bis 09.05.1980) | 04.12.1928 | ||||
Torwart | |||||
Wolfgang Mahr (bis 30.06.1986) | 26.09.1952 | ||||
Norbert Schumbrutzki (bis 30.06.1981) | 13.04.1955 | ||||
Abwehr | |||||
Harald Bleckert (bis 30.06.1982) | 02.12.1951 | ||||
Lothar Wolf (bis 30.06.1981) | 16.09.1951 | ||||
Reinhard Brendel (bis 30.06.1980) | 21.12.1956 | ||||
Rudolf Hannakampf (bis 30.06.1980) | 22.10.1948 | ||||
Ronald Schwarz (bis 30.06.1980) | 23.08.1957 | ||||
Mittelfeld | |||||
Harald Dollhopf (bis 30.06.1985) | 27.05.1957 | ||||
Herbert Horn (bis 30.06.1983) | 21.01.1949 | ||||
Hubert Besl (bis 30.06.1982) | 25.11.1959 | ||||
Wolfgang Breuer (bis 30.06.1982) | 24.05.1944 | ||||
Wolfgang Gunselmann (bis 30.06.1981) | 26.09.1960 | ||||
Uwe Schreml (bis 01.11.1980) | 07.02.1960 | ||||
Klaus Brand (bis 30.06.1980) | 17.04.1955 | ||||
Rolf Kaul (bis 30.06.1980) | 29.09.1946 | ||||
Norbert Hofmann (bis 09.12.1979) | 14.08.1951 | ||||
Sturm | |||||
Rüdiger Scheler (bis 30.06.1990) | 10.02.1960 | ||||
Uwe Sommerer (bis 30.06.1986) | 02.07.1954 | ||||
Helmut Schmitz (bis 30.06.1983) | 28.03.1956 | ||||
Manfred Größler (bis 30.06.1982) | 03.10.1944 | ||||
Werner Dorok (bis 30.06.1980) | 19.08.1957 | ||||
Heinz Tochtermann (bis 30.09.1979) | 22.01.1956 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 25.08.1979 00:00 Uhr |
5 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 29.09.1979 00:00 Uhr |
6 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 12.01.1980 00:00 Uhr |
1 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 16.02.1980 00:00 Uhr |
5 : 2 n.V. |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 05.04.1980 00:00 Uhr |
3 : 1 |
Schema Vergleich |