Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Klaus Sinn (ab 23.01.1980) (bis 30.06.1980) | 18.10.1936 | ||||
Georg Gawliczek (bis 22.01.1980) | 02.02.1919 | ||||
Torwart | |||||
Uwe Zimmermann (bis 30.06.1990) | 11.02.1962 | ||||
Walter Pradt (bis 30.06.1985) | 12.04.1949 | ||||
Abwehr | |||||
Roland Dickgießer (bis 30.06.1994) | 09.11.1960 | ||||
Günter Sebert (bis 30.06.1987) | 29.05.1948 | ||||
Stefan Knapp (bis 30.06.1986) | 21.01.1957 | ||||
Oskar Bauer (bis 30.06.1984) | 24.09.1956 | ||||
Karl-Heinz Emig (bis 30.06.1982) | 29.06.1962 | ||||
Hans-Jürgen Arnswald (bis 30.06.1980) | 24.09.1957 | ||||
Mittelfeld | |||||
Dieter Schlindwein (bis 30.06.1986) | 07.02.1961 | ||||
Hans Hein (bis 30.06.1986) | 29.05.1955 | ||||
Wolfgang Böhni (bis 30.06.1984) | 06.03.1948 | ||||
Marian Respondek (bis 30.06.1981) | 02.04.1957 | ||||
Michael Schüßler (bis 30.06.1981) | 05.12.1956 | ||||
Rainer Benzler (bis 30.06.1980) | 08.11.1960 | ||||
Bernd Eck (bis 30.06.1980) | 25.02.1961 | ||||
Adrian Pisch (bis 30.06.1980) | 25.12.1959 | ||||
Thomas Knerr (bis 30.06.1980) | |||||
Sturm | |||||
Karl-Heinz Bührer (bis 30.06.1990) | 20.10.1959 | ||||
Jürgen Makan (bis 30.06.1985) | 05.07.1960 | ||||
Günter Bruckert (bis 30.06.1981) | 05.12.1955 | ||||
Willi Kiefer (bis 30.06.1981) | 30.12.1955 | ||||
Matthias Weidenauer (bis 30.06.1981) | 19.01.1959 | ||||
Karl-Heinz Harm (bis 30.06.1980) | 11.06.1950 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 25.08.1979 00:00 Uhr |
5 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 30.09.1979 00:00 Uhr |
7 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 05.01.1980 00:00 Uhr |
2 : 0 |
Schema Vergleich |