Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Manfred Schlebusch (bis 30.06.1980) | 13.12.1946 | ||||
Torwart | |||||
Enrique Rodriguez (bis 30.06.1981) | |||||
Abwehr | |||||
Hermann Grümmer (bis 30.06.1983) | 28.10.1948 | ||||
Franz-Hermann Simons (bis 30.06.1981) | |||||
Karl Rohr (bis 30.06.1981) | 11.07.1954 | ||||
Hauck (bis 30.06.1981) | |||||
Mittelfeld | |||||
Heinz Otten (bis 30.06.1982) | 13.09.1953 | ||||
Siegfried Mainz (bis 30.06.1981) | 27.01.1953 | ||||
Jo Rohr (bis 30.06.1981) | 26.08.1951 | ||||
Bernhard Adamczak (bis 30.06.1981) | 20.09.1953 | ||||
Mularczyk (bis 30.06.1981) | |||||
Pütz (bis 30.06.1981) | |||||
Gerd Daun (bis 30.06.1980) | |||||
Kirch (bis 30.06.1980) | |||||
Sturm | |||||
Rolf Brandenburg (bis 30.06.1981) | 14.03.1951 | ||||
Christoph Brandenburg (bis 30.06.1981) | |||||
Peter Klünter (bis 30.06.1981) | 29.06.1950 | ||||
Andreas Stump (bis 30.06.1980) | 09.09.1953 | ||||
Frank Voihs (bis 30.06.1980) | 27.03.1956 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 25.08.1979 00:00 Uhr |
4 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 29.09.1979 00:00 Uhr |
0 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 12.01.1980 00:00 Uhr |
0 : 0 n.V. |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 30.01.1980 00:00 Uhr |
2 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 16.02.1980 00:00 Uhr |
5 : 2 n.V. |
Schema Vergleich |