Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Horst Franz (bis 30.11.1980) | 17.06.1940 | ||||
Torwart | |||||
Helmut Pabst (bis 30.06.1984) | 29.04.1951 | ||||
Abwehr | |||||
Jürgen Elm (bis 30.06.1985) | 24.06.1952 | ||||
Sieghard Heise (bis 30.06.1985) | 20.12.1954 | ||||
Dirk Hupe (bis 30.06.1981) | 29.05.1957 | ||||
Wolfgang Fabian (bis 30.06.1981) | 06.12.1948 | ||||
Michael Blenkers (bis 30.06.1980) | |||||
Siegfried Dominik (bis 30.06.1980) | 30.10.1957 | ||||
Mittelfeld | |||||
Wolfgang Krüger (bis 30.06.1988) | 29.11.1953 | ||||
Günter Diekmann (bis 30.06.1987) | 22.09.1954 | ||||
Bernd Elfering (bis 30.06.1982) | 09.10.1956 | ||||
Wilfried Seegler (bis 30.06.1982) | 02.12.1954 | ||||
Udo Dornhaus (bis 30.06.1981) | 13.01.1962 | ||||
Vojin Jovanovic (bis 30.06.1981) | 20.12.1949 | ||||
Peter Gorny (bis 30.06.1980) | 23.09.1958 | ||||
Dieter Suchanek (bis 30.06.1980) | 07.09.1952 | ||||
Breven (bis 30.06.1980) | |||||
Franz-Josef Breuer (bis 31.10.1979) | 09.09.1948 | ||||
Sturm | |||||
Werner Lenz (bis 30.06.1983) | 14.11.1954 | ||||
Joachim Dzieciol (bis 30.06.1982) | 25.11.1952 | ||||
Frank Kremer (bis 30.06.1981) | 01.09.1960 | ||||
Stefan Hohnjec (bis 30.06.1980) | 30.10.1952 | ||||
Achim de Vries (bis 30.06.1980) | 21.06.1954 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 25.08.1979 00:00 Uhr |
3 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 30.09.1979 00:00 Uhr |
3 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 12.01.1980 00:00 Uhr |
2 : 0 |
Schema Vergleich |