Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Gerd Bohnsack (bis 30.06.1980) | 15.02.1939 | ||||
Torwart | |||||
Uwe Seiler (bis 30.06.1989) | 06.08.1956 | ||||
Rolf Meyer (bis 30.06.1983) | 03.10.1955 | ||||
Abwehr | |||||
Karl-Friedrich Wessel (bis 30.06.1984) | 26.09.1954 | ||||
Lothar Gans (bis 30.06.1984) | 17.02.1953 | ||||
Niels Tune-Hansen (bis 30.06.1982) | 19.01.1953 | ||||
Klaus Baumanns (bis 30.06.1980) | 15.09.1948 | ||||
Hans-Georg Brinkrolf (bis 30.06.1980) | 25.02.1956 | ||||
Wolfgang Schröder (bis 30.06.1980) | 03.01.1954 | ||||
Mittelfeld | |||||
Rainer Knopp (bis 30.06.1984) | 10.11.1961 | ||||
Ralf Lehmann (bis 30.06.1984) | 22.05.1960 | ||||
Dieter Hochheimer (ab 01.01.1980) (bis 30.06.1982) | 24.09.1952 | ||||
Butje Rosenfeld (bis 30.06.1981) | 17.04.1957 | ||||
Peter Harth (bis 30.06.1981) | 26.02.1958 | ||||
Holger Gerth (bis 30.06.1980) | 22.09.1952 | ||||
Detlev Hegekötter (bis 30.06.1980) | 06.01.1951 | ||||
Wolfgang Loos (bis 30.06.1980) | 06.08.1955 | ||||
Ewald Schmid (bis 30.11.1979) | 22.04.1956 | ||||
Sturm | |||||
Detlef Olaidotter (bis 30.06.1983) | 29.12.1957 | ||||
Mario Laubinger (bis 30.06.1983) | 19.10.1961 | ||||
Michael Lorenz (ab 30.11.1979) (bis 31.12.1982) | 11.05.1952 | ||||
Horst Feilzer (bis 30.06.1981) | 21.02.1957 | ||||
Franz-Josef Pieper (bis 30.06.1981) | 20.12.1958 | ||||
Andreas Wagner (bis 31.12.1979) | 09.03.1957 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 26.08.1979 00:00 Uhr |
3 : 2 n.V. |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 30.09.1979 00:00 Uhr |
1 : 1 n.V. |
Schema Vergleich |
||
Freitag, 12.10.1979 00:00 Uhr |
3 : 2 n.V. |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 13.01.1980 00:00 Uhr |
4 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Freitag, 15.02.1980 00:00 Uhr |
2 : 0 |
Schema Vergleich |