Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Wilfried Kemmer (bis 20.10.1983) | 20.11.1943 | ||||
Torwart | |||||
Waldemar Josef (bis 30.06.1982) | 25.10.1960 | ||||
Joachim Diehl (bis 30.06.1980) | 01.12.1949 | ||||
Frank Kloppstein (bis 30.06.1980) | |||||
Abwehr | |||||
Gerd Kuhlmeyer (bis 30.06.1982) | 25.09.1952 | ||||
Reiner Tafat (bis 30.06.1982) | 1956 | ||||
Peter Bengsch (bis 30.06.1980) | 24.05.1954 | ||||
Helmut Oschmann (bis 30.06.1980) | 13.01.1954 | ||||
Mittelfeld | |||||
Peter Ament (bis 30.06.1989) | 24.11.1957 | ||||
Reiner Prieß (bis 30.06.1984) | |||||
Edgar Nobs (bis 30.06.1983) | 02.12.1953 | ||||
Klaus-Dieter Schäfer (bis 30.06.1982) | 14.01.1952 | ||||
Dietmar Rode (bis 30.06.1982) | |||||
Manfred Mattes (bis 30.07.1981) | 01.05.1952 | ||||
Dieter Winter (bis 30.06.1981) | 17.04.1954 | ||||
Sturm | |||||
Ralph Speh (bis 30.06.1981) | 28.02.1951 | ||||
Siegfried Reich (bis 30.06.1981) | 29.09.1959 | ||||
Bernd Idziak (bis 30.06.1981) | 02.07.1955 | ||||
Holger Busse (bis 30.06.1980) | 18.02.1949 | ||||
Fred Fensch (bis 30.06.1980) |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 25.08.1979 00:00 Uhr |
0 : 3 |
Schema Vergleich |