Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Fritz Langner (ab 30.01.1980) (bis 30.06.1980) | 08.08.1912 | ||||
Rudi Assauer (ab 30.01.1980) (bis 30.06.1980) | 30.04.1944 | ||||
Wolfgang Weber (bis 29.01.1980) | 26.06.1944 | ||||
Torwart | |||||
Dieter Burdenski (bis 30.06.1988) | 26.11.1950 | ||||
Albert Voß (bis 30.06.1981) | 08.09.1951 | ||||
Abwehr | |||||
Thomas Schaaf (bis 30.06.1995) | 30.04.1961 | ||||
Jonny Otten (bis 30.06.1992) | 31.01.1961 | ||||
Karl-Heinz Kamp (bis 30.06.1985) | 26.09.1946 | ||||
Martin Haskamp (bis 30.06.1983) | 11.09.1958 | ||||
Hartmut Konschal (bis 31.10.1981) | 02.04.1953 | ||||
Hans-Jürgen Offermanns (bis 30.11.1980) | 16.03.1957 | ||||
Karlheinz Geils (bis 30.06.1980) | 20.05.1955 | ||||
Dave Watson (bis 31.12.1979) | 05.10.1946 | ||||
Mittelfeld | |||||
Benno Möhlmann (bis 04.10.1987) | 01.08.1954 | ||||
Norbert Siegmann (bis 30.06.1985) | 20.05.1953 | ||||
Uwe Bracht (bis 30.06.1984) | 10.07.1953 | ||||
Franz Hiller (bis 30.06.1980) | 22.10.1950 | ||||
Jürgen Röber (bis 30.06.1980) | 25.12.1953 | ||||
Wilfried Feldhaus (bis 30.06.1980) | 23.08.1954 | ||||
Sturm | |||||
Uwe Reinders (bis 30.06.1985) | 19.01.1955 | ||||
Uwe Behrens (bis 30.06.1982) | 10.04.1959 | ||||
Paul Linz (bis 30.06.1980) | 04.01.1956 | ||||
Werner Dreßel (bis 30.06.1980) | 30.08.1958 | ||||
Klaus Wunder (bis 30.06.1980) | 13.09.1950 | ||||
Gerhard Steinkogler (ab 01.12.1979) (bis 30.06.1980) | 29.09.1959 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 25.08.1979 00:00 Uhr |
0 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 29.09.1979 00:00 Uhr |
0 : 2 |
Schema Vergleich |