Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Istvan Sztani (ab 27.03.1980) (bis 31.12.1980) | 19.03.1937 | ||||
Helmut Siebert (ab 05.02.1980) (bis 26.03.1980) | 17.03.1942 | ||||
Heinz Bewersdorf (ab 20.09.1979) (bis 08.02.1980) | 24.11.1938 | ||||
Dieter Feldhoff (bis 12.09.1979) | 14.08.1940 | ||||
Co-Trainer | |||||
Helmut Siebert (ab 27.03.1980) (bis 30.06.1980) | 17.03.1942 | ||||
Helmut Siebert (bis 04.02.1980) | 17.03.1942 | ||||
Torwart | |||||
Hans-Georg Schur (bis 30.06.1981) | 26.11.1950 | ||||
Radovan Adzic (bis 30.06.1980) | 25.11.1954 | ||||
Abwehr | |||||
Gerhard Skalka (bis 30.06.1981) | 30.05.1958 | ||||
Friedhelm Groppe (bis 30.06.1980) | 17.10.1942 | ||||
Josef Weiß (bis 30.06.1980) | 13.03.1952 | ||||
Rainer Dörr (bis 30.06.1980) | 04.06.1955 | ||||
Karl-Heinz Fesel (bis 30.06.1980) | 24.09.1959 | ||||
Bernd Göbel (bis 30.06.1980) | 15.07.1952 | ||||
Mittelfeld | |||||
Günter Fürhoff (bis 30.06.1981) | 06.10.1947 | ||||
Manfred Storch (bis 30.06.1981) | 26.02.1956 | ||||
Günther Weiß (bis 30.06.1980) | 01.02.1955 | ||||
Detlef Bruckhoff (bis 30.06.1980) | 08.04.1958 | ||||
Jürgen Blank (bis 30.06.1980) | 31.05.1960 | ||||
Harald Borngräber (bis 30.06.1980) | 05.03.1953 | ||||
Reinhold Metzger (bis 30.06.1980) | 20.07.1956 | ||||
Erich Schmitt (bis 30.06.1980) | 18.05.1954 | ||||
Alexander Schwarz (ab 07.09.1979) (bis 30.06.1980) | 26.10.1954 | ||||
Uli Waidner (bis 30.06.1980) | 10.07.1954 | ||||
Heribert Müller (bis 30.06.1980) | 13.02.1954 | ||||
Sturm | |||||
Walter Szaule (bis 30.06.1980) | 13.11.1944 | ||||
Stjepan Milardovic (bis 30.06.1980) | 17.11.1953 | ||||
Klaus Sterz (bis 30.06.1980) | 06.12.1946 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 25.08.1979 00:00 Uhr |
2 : 3 n.V. |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 29.09.1979 00:00 Uhr |
5 : 0 |
Schema Vergleich |