Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Rolf Müller (ab 16.04.1980) (bis 30.06.1981) | 24.06.1939 | ||||
Heinz Lucas (ab 01.02.1980) (bis 15.04.1980) | 10.08.1920 | ||||
Rolf Müller (ab 08.11.1979) (bis 31.12.1979) | 24.06.1939 | ||||
Bernd Hoss (bis 07.11.1979) | 19.06.1939 | ||||
Torwart | |||||
Vladimir Kovacic (bis 30.06.1982) | 06.03.1950 | ||||
Dieter Schlosser (bis 30.06.1980) | 04.02.1955 | ||||
Ulrich Gelhard (bis 30.06.1980) | 26.05.1946 | ||||
Abwehr | |||||
Gerhard Pecl (bis 30.06.1982) | 17.04.1955 | ||||
Detlef Meyer (bis 30.06.1982) | 10.08.1959 | ||||
Erich Miß (bis 30.06.1981) | 16.03.1948 | ||||
Norbert Heidemann (bis 30.06.1981) | 10.12.1955 | ||||
Michael Loesch (bis 30.06.1981) | 02.08.1956 | ||||
Lothar Dupke (bis 30.06.1980) | 28.03.1951 | ||||
Rudi Müller (ab 01.01.1980) (bis 30.06.1980) | 28.09.1960 | ||||
Bernd Budt (bis 30.06.1980) | 27.05.1958 | ||||
Rüdiger Klug (bis 30.06.1980) | 15.06.1961 | ||||
Wolfgang Koch (bis 30.06.1980) | 22.12.1955 | ||||
Ingo Pentrup (bis 30.06.1980) | 12.06.1961 | ||||
Mittelfeld | |||||
Hans-Günter Etterich (bis 30.06.1980) | 16.08.1951 | ||||
Karl Heinz Pape (bis 30.06.1980) | 29.08.1958 | ||||
Dieter Allig (bis 30.06.1980) | 06.08.1959 | ||||
Antoine Fagot (bis 30.06.1980) | 24.07.1956 | ||||
Werner Lindecker (bis 30.06.1980) | 26.12.1952 | ||||
Karl-Heinz Zorr (bis 30.06.1980) | 11.09.1956 | ||||
Sturm | |||||
Peter Redder (bis 30.06.1981) | 25.09.1952 | ||||
Rainer Jakobs (bis 30.06.1981) | 01.02.1957 | ||||
Siegbert Maschotta (bis 30.06.1981) | 07.07.1961 | ||||
Peter Wloka (bis 30.06.1980) | 16.07.1953 | ||||
Andreas Künnecke (bis 30.06.1980) | 29.04.1961 | ||||
Gerd Sondermann (bis 30.06.1980) | 30.11.1947 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 26.08.1979 00:00 Uhr |
1 : 4 |
Schema Vergleich |