Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Fred Hoffmann (ab 27.05.1981) (bis 30.06.1981) | 10.06.1918 | ||||
Fritz Popp (ab 04.03.1981) (bis 26.05.1981) | 20.11.1940 | ||||
Horst Heese (bis 03.03.1981) | 31.12.1943 | ||||
Torwart | |||||
Rudi Kargus (bis 31.12.1984) | 15.08.1952 | ||||
Bernhard Hartmann (bis 30.06.1983) | 25.05.1947 | ||||
Abwehr | |||||
Horst Weyerich (bis 30.06.1985) | 13.08.1957 | ||||
Norbert Eder (bis 30.06.1984) | 07.11.1955 | ||||
Alois Reinhardt (bis 30.06.1984) | 18.11.1961 | ||||
Peter Stocker (bis 30.06.1983) | 30.06.1953 | ||||
Norbert Schlegel (bis 30.06.1983) | 09.03.1961 | ||||
Günter Eymold (bis 30.06.1982) | 17.04.1959 | ||||
Bertram Beierlorzer (bis 30.06.1981) | 31.05.1957 | ||||
Jürgen Täuber (bis 31.12.1980) | 12.04.1955 | ||||
Mittelfeld | |||||
Thomas Brunner (bis 30.06.1992) | 10.08.1962 | ||||
Dieter Lieberwirth (bis 31.12.1988) | 13.01.1954 | ||||
Reinhold Hintermaier (bis 30.06.1984) | 14.02.1956 | ||||
Michael Eggert (bis 30.06.1982) | 29.09.1952 | ||||
Reinhold Schöll (bis 30.06.1982) | 23.10.1955 | ||||
Reinhard Brendel (bis 30.06.1982) | 21.12.1956 | ||||
Jan Majkowski (bis 30.06.1981) | 20.10.1952 | ||||
Sturm | |||||
Werner Heck (bis 30.06.1984) | 21.04.1955 | ||||
Herbert Heidenreich (bis 30.06.1982) | 15.11.1954 | ||||
Wolfgang Frank (bis 30.06.1982) | 21.02.1951 | ||||
Georg Volkert (bis 30.06.1981) | 28.11.1945 | ||||
Franz Oberacher (bis 30.06.1981) | 24.03.1954 | ||||
Detlev Szymanek (bis 31.10.1980) | 16.04.1954 | ||||
Klaus Täuber (bis 21.08.1980) | 17.01.1958 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 30.08.1980 00:00 Uhr |
1 : 1 n.V. |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 24.09.1980 00:00 Uhr |
3 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 04.10.1980 00:00 Uhr |
1 : 3 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 22.11.1980 00:00 Uhr |
2 : 0 |
Schema Vergleich |