Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Dieter Schulte (ab 01.03.1981) (bis 28.03.1982) | 18.12.1938 | ||||
Erich Jordens (ab 25.11.1980) (bis 28.02.1981) | |||||
Emil Poklitar (ab 25.10.1980) (bis 24.11.1980) | 14.06.1939 | ||||
Slobodan Cendic (bis 24.10.1980) | 28.08.1938 | ||||
Torwart | |||||
Herbert Heider (bis 30.06.1982) | 21.09.1959 | ||||
Ralf Collmann (bis 30.06.1981) | 30.06.1962 | ||||
Abwehr | |||||
Walter Müller (bis 30.06.1987) | 28.03.1954 | ||||
Ernst Traser (bis 30.06.1985) | 04.01.1953 | ||||
Egon Schmitt (bis 30.06.1982) | 12.11.1948 | ||||
Didier Philippe (bis 30.06.1982) | 28.09.1961 | ||||
Patrick Karrenbauer (bis 30.06.1982) | 05.12.1958 | ||||
Jörg Marcinkowski (bis 30.06.1982) | 08.08.1960 | ||||
Andreas Brehme (bis 30.06.1981) | 09.11.1960 | ||||
Mittelfeld | |||||
Siegmund Malek (bis 30.06.1983) | 07.11.1955 | ||||
Aron Schöpfer (bis 30.06.1983) | 12.12.1960 | ||||
Werner Emmerich (bis 30.06.1982) | 18.04.1953 | ||||
Uwe Klein (bis 30.06.1982) | 07.03.1962 | ||||
Norbert Schmidt (bis 30.06.1982) | 23.11.1960 | ||||
Ludwig Denz (bis 30.06.1981) | 01.01.1949 | ||||
Heinz Traser (bis 30.06.1981) | 04.01.1953 | ||||
Robert Hanschitz (bis 30.06.1981) | 05.06.1957 | ||||
Ernst List (bis 30.06.1981) | 30.01.1959 | ||||
Walter Hoffmann (bis 30.06.1981) | |||||
Sturm | |||||
Franz Fischer (bis 30.06.1981) | 12.02.1958 | ||||
Harald Reitz (bis 30.06.1981) | 09.09.1961 | ||||
Norbert Rolshausen (bis 30.06.1981) | 14.04.1962 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 30.08.1980 00:00 Uhr |
0 : 3 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 04.10.1980 00:00 Uhr |
2 : 2 n.V. |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 05.11.1980 00:00 Uhr |
3 : 1 |
Schema Vergleich |