Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Herbert Dörenberg (bis 14.03.1983) | 27.08.1945 | ||||
Torwart | |||||
Manfred Petz (bis 30.06.1995) | 05.05.1961 | ||||
Franz Schwarzwälder (bis 30.06.1982) | 11.12.1949 | ||||
Abwehr | |||||
Bernd Münch (bis 30.06.1990) | 08.11.1964 | ||||
Hans Keller (bis 30.06.1986) | 10.08.1953 | ||||
Michael Wocker (bis 30.06.1985) | 09.09.1959 | ||||
Jürgen Menger (bis 30.06.1984) | 10.02.1961 | ||||
Volker Hafner (bis 30.06.1984) | |||||
Herwart Koppenhöfer (bis 30.06.1982) | 25.05.1946 | ||||
Mittelfeld | |||||
Guido Schäfer (bis 30.06.1985) | 14.09.1964 | ||||
Jürgen Janz (bis 30.06.1984) | 30.11.1950 | ||||
Hans-Joachim Krämer (bis 30.06.1982) | 01.10.1953 | ||||
Franz-Peter März (bis 30.06.1982) | 14.07.1952 | ||||
Stefan Graffert (bis 30.06.1982) | 22.04.1961 | ||||
Wilfried Eifinger (bis 30.06.1981) | |||||
Volker Zimmermann (bis 30.06.1981) | |||||
Sturm | |||||
Ludwig Scherhag (bis 30.06.1984) | 16.05.1953 | ||||
Karl-Heinz Mähn (bis 30.06.1983) | 26.10.1960 | ||||
Manfred Nimführ (bis 30.06.1982) | 26.02.1952 | ||||
Roland Haas (bis 30.06.1982) | |||||
Siggi Iser (bis 30.06.1981) | |||||
Thomas Schreier (bis 30.06.1981) | |||||
Rudi Ingenbrand (bis 30.06.1981) |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 31.08.1980 00:00 Uhr |
3 : 2 n.V. |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 04.10.1980 00:00 Uhr |
2 : 0 |
Schema Vergleich |