Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Horst Franz (ab 01.12.1980) (bis 30.06.1982) | 17.06.1940 | ||||
Willi Nolting (ab 21.10.1980) (bis 30.11.1980) | 17.10.1916 | ||||
Hans-Dieter Tippenhauer (bis 20.10.1980) | 16.10.1943 | ||||
Torwart | |||||
Wolfgang Kneib (bis 30.06.1993) | 20.11.1952 | ||||
Friedel Schüller (bis 30.06.1981) | 01.11.1953 | ||||
Abwehr | |||||
Norbert Dronia (bis 30.06.1985) | 19.10.1957 | ||||
Detlef Schnier (bis 30.06.1985) | 05.08.1956 | ||||
Karlheinz Geils (bis 30.06.1984) | 20.05.1955 | ||||
Heiko Meier (bis 08.12.1983) | 06.01.1961 | ||||
Kees Bregman (ab 16.09.1980) (bis 30.06.1982) | 08.08.1947 | ||||
Eduard Angele (bis 30.06.1982) | 10.12.1951 | ||||
Jens Steffensen (bis 30.06.1982) | 04.08.1950 | ||||
Uwe Kliemann (bis 30.06.1981) | 30.06.1949 | ||||
Mittelfeld | |||||
Helmut Schröder (bis 30.06.1988) | 01.03.1958 | ||||
Ulrich Büscher (bis 30.06.1987) | 20.10.1958 | ||||
Wolfgang Pohl (bis 30.06.1985) | 30.12.1954 | ||||
Frank Pagelsdorf (bis 30.06.1984) | 05.02.1958 | ||||
Peter Krobbach (bis 31.08.1982) | 15.01.1954 | ||||
Norbert Eilenfeldt (bis 30.06.1981) | 17.02.1956 | ||||
Lorenz-Günther Köstner (bis 30.06.1981) | 30.01.1952 | ||||
Roland Peitsch (bis 30.06.1981) | 01.09.1949 | ||||
Sturm | |||||
Gerd-Volker Schock (bis 30.06.1982) | 08.04.1950 | ||||
Christian Sackewitz (bis 30.06.1981) | 11.12.1955 | ||||
Volker Graul (bis 30.06.1981) | 18.06.1952 | ||||
Stefan Kühlhorn (bis 30.06.1981) | 07.12.1961 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Mittwoch, 27.08.1980 00:00 Uhr |
2 : 0 |
Schema Vergleich |