Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Erich Garske (bis 30.06.1981) | 29.11.1911 | ||||
Torwart | |||||
Frank Reichel (bis 30.06.1983) | 08.07.1958 | ||||
Eckhard Vofrei (bis 30.06.1981) | 11.01.1956 | ||||
Abwehr | |||||
Jürgen Roloff (bis 30.06.1983) | 04.08.1958 | ||||
Rainer Behrends (bis 30.06.1981) | 11.10.1951 | ||||
Werner Günther (bis 30.06.1981) | 26.08.1959 | ||||
Thomas Jäckel (bis 30.06.1981) | 27.12.1957 | ||||
Mittelfeld | |||||
Oliver Menges (bis 30.06.1984) | 07.06.1961 | ||||
Martin Giesel (bis 30.06.1983) | 24.11.1962 | ||||
Thomas Gilica (bis 30.06.1983) | 19.08.1959 | ||||
Norbert Dölitzsch (bis 30.06.1982) | 24.05.1955 | ||||
Michael Schmotz (bis 30.06.1981) | 29.12.1954 | ||||
Osman-Nur Usun (bis 30.06.1981) | 22.01.1963 | ||||
Sturm | |||||
Günter Volkmer (bis 30.06.1984) | 18.12.1954 | ||||
Joachim Brandes (bis 30.06.1984) | 11.09.1956 | ||||
Frank Seiler (bis 30.06.1983) | 18.02.1957 | ||||
Andreas Nikolajew (bis 30.06.1981) | 17.10.1957 | ||||
Christian Gassmann (bis 30.06.1981) | 28.04.1957 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 30.08.1980 00:00 Uhr |
2 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 05.10.1980 00:00 Uhr |
3 : 7 |
Schema Vergleich |