Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Willibert Kremer (bis 22.11.1981) | 15.10.1939 | ||||
Torwart | |||||
Valentin Herr (bis 30.06.1982) | 11.07.1957 | ||||
Fred-Werner Bockholt (bis 30.06.1981) | 24.06.1943 | ||||
Hubert Makel (bis 30.06.1981) | 12.09.1945 | ||||
Abwehr | |||||
Thomas Hörster (bis 30.06.1991) | 27.11.1956 | ||||
Jürgen Gelsdorf (bis 30.06.1986) | 19.01.1953 | ||||
Walter Posner (bis 30.06.1984) | 22.02.1953 | ||||
Dietmar Demuth (bis 30.06.1983) | 14.01.1955 | ||||
Andreas Fehse (bis 30.06.1983) | 01.11.1958 | ||||
Peter Klimke (bis 30.06.1982) | 01.09.1952 | ||||
Hans-Jürgen Scheinert (bis 30.06.1981) | 05.10.1954 | ||||
Mathias Hönerbach (bis 30.06.1981) | 13.04.1962 | ||||
Mittelfeld | |||||
Peter Hermann (bis 30.06.1984) | 22.03.1952 | ||||
Markus Elmer (bis 30.06.1983) | 21.12.1952 | ||||
Horst Knauf (bis 30.06.1983) | 16.08.1960 | ||||
Jürgen Glowacz (bis 30.06.1982) | 30.09.1952 | ||||
Klaus Bruckmann (bis 30.06.1982) | 09.10.1953 | ||||
Kurt Eigl (bis 30.06.1982) | 07.03.1954 | ||||
Harry Gniech (bis 30.06.1981) | 14.10.1951 | ||||
Klaus Meul (bis 30.06.1981) | 16.08.1957 | ||||
Norbert Ziegler (bis 20.11.1980) | 14.08.1953 | ||||
Sturm | |||||
Wolfgang Vöge (bis 30.06.1984) | 15.09.1955 | ||||
Dieter Herzog (bis 30.06.1983) | 15.07.1946 | ||||
Arne-Larsen Økland (bis 30.06.1983) | 31.05.1954 | ||||
Christian Beer (bis 30.06.1982) | 05.10.1958 | ||||
Peter Szech (bis 30.06.1982) | 26.05.1953 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 30.08.1980 00:00 Uhr |
2 : 8 |
Schema Vergleich |
||
Freitag, 03.10.1980 00:00 Uhr |
5 : 2 |
Schema Vergleich |