Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Jupp Heynckes (bis 30.06.1987) | 09.05.1945 | ||||
Co-Trainer | |||||
Wolf Werner (bis 30.06.1987) | 08.04.1942 | ||||
Torwart | |||||
Ulrich Sude (bis 31.12.1986) | 19.04.1956 | ||||
Wolfgang Kleff (bis 30.06.1982) | 16.11.1946 | ||||
Abwehr | |||||
Hans-Günter Bruns (bis 30.06.1990) | 15.11.1954 | ||||
Wilfried Hannes (bis 30.06.1986) | 17.05.1957 | ||||
Norbert Ringels (bis 30.06.1985) | 16.09.1956 | ||||
Frank Schäffer (bis 30.06.1983) | 06.07.1952 | ||||
Friedhelm Frenken (bis 30.06.1982) | 02.09.1956 | ||||
Michael Schuhmacher (bis 30.06.1981) | 20.08.1957 | ||||
Mittelfeld | |||||
Winfried Schäfer (bis 30.06.1985) | 10.01.1950 | ||||
Lothar Matthäus (bis 30.06.1984) | 21.03.1961 | ||||
Jürgen Fleer (bis 30.06.1984) | 26.02.1957 | ||||
Armin Veh (bis 30.06.1983) | 01.02.1961 | ||||
Bernd Schmider (ab 01.12.1980) (bis 30.06.1983) | 03.05.1955 | ||||
Markus Mohren (bis 30.06.1983) | 11.03.1961 | ||||
Ralf Bödeker (bis 30.06.1982) | 12.05.1958 | ||||
Christian Kulik (bis 30.06.1981) | 06.12.1952 | ||||
Carsten Nielsen (bis 30.06.1981) | 12.08.1955 | ||||
Sturm | |||||
Uwe Rahn (bis 31.10.1988) | 21.05.1962 | ||||
Wolfram Wuttke (ab 01.12.1980) (bis 30.11.1982) | 17.11.1961 | ||||
Robby Langers (bis 30.06.1982) | 01.08.1960 | ||||
Peter Loontiens (bis 30.09.1981) | 16.09.1958 | ||||
Harald Nickel (bis 30.06.1981) | 21.07.1953 | ||||
Ewald Lienen (bis 30.06.1981) | 28.11.1953 | ||||
Steen Thychosen (bis 30.06.1981) | 22.09.1958 | ||||
Ulrich Wielandt (bis 30.09.1980) | 22.04.1956 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Donnerstag, 28.08.1980 00:00 Uhr |
7 : 3 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 04.10.1980 00:00 Uhr |
1 : 7 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 22.11.1980 00:00 Uhr |
1 : 7 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 31.01.1981 00:00 Uhr |
6 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 28.02.1981 00:00 Uhr |
3 : 1 |
Schema Vergleich |