Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Werner Kern (bis 30.06.1981) | 23.02.1946 | ||||
Torwart | |||||
Alfred Wahlen (bis 30.06.1982) | 15.11.1958 | ||||
Abwehr | |||||
Reiner Brinsa (bis 30.06.1988) | 01.08.1952 | ||||
Michael Veit (bis 30.06.1982) | 12.08.1953 | ||||
Erwin Zimmer (bis 30.06.1982) | 17.10.1952 | ||||
Gerd Fink (bis 30.06.1981) | 08.12.1955 | ||||
Detlef Mitscher (bis 30.06.1981) | 25.07.1962 | ||||
Mittelfeld | |||||
Ludwig Dahler (bis 30.06.1991) | 30.03.1957 | ||||
Alfons Jochem (bis 30.06.1990) | 30.11.1960 | ||||
Klaus-Dieter Lüders (bis 30.06.1986) | 18.08.1956 | ||||
Mile Novković (bis 30.06.1983) | 14.12.1950 | ||||
Alexander Schwarz (bis 30.06.1982) | 26.10.1954 | ||||
Erwin Hermandung (bis 30.06.1981) | 25.08.1944 | ||||
Franz Michelberger (bis 30.06.1981) | 28.08.1955 | ||||
Detlef Keller (bis 30.06.1981) | 15.03.1959 | ||||
Harald Aumeier (bis 30.06.1981) | 19.07.1952 | ||||
Sturm | |||||
Helmut Bergfelder (bis 30.06.1981) | 21.11.1946 | ||||
Lothar Leiendecker (bis 30.06.1981) | 22.09.1953 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 30.08.1980 00:00 Uhr |
0 : 1 |
Schema Vergleich |