Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Reinhold Jobst (ab 24.04.1981) (bis 30.06.1981) | |||||
Hans-Dieter Roos (ab 17.01.1981) (bis 23.04.1981) | 22.05.1937 | ||||
Hans Cieslarczyk (bis 16.01.1981) | 03.05.1937 | ||||
Torwart | |||||
Karl Dressel (bis 30.06.1982) | 22.06.1960 | ||||
Heinz Mahr (bis 30.06.1981) | 07.01.1949 | ||||
Abwehr | |||||
Willibald Benz (bis 30.06.1982) | 18.09.1960 | ||||
Ludwig Kellner (bis 30.06.1982) | 15.08.1962 | ||||
Josef Stadler (bis 30.06.1982) | 06.08.1955 | ||||
Hans Fischl (bis 30.06.1981) | 19.07.1953 | ||||
Walter Mühldorfer (bis 30.06.1981) | 28.12.1954 | ||||
Michael Richthammer (bis 30.06.1981) | 25.06.1950 | ||||
Walter Zieglmeier (bis 30.06.1981) | 03.06.1948 | ||||
Mittelfeld | |||||
Josef Maria Nagy (bis 30.06.1982) | 23.06.1957 | ||||
Dusan Basic (bis 30.06.1981) | 26.03.1950 | ||||
Uli Hackner (bis 30.06.1981) | 05.09.1961 | ||||
Norbert Hartmann (bis 30.06.1981) | 16.03.1956 | ||||
Werner Michalka (bis 30.06.1981) | 04.10.1955 | ||||
Blagoje Slijepcevic (bis 30.06.1981) | 18.09.1954 | ||||
Herbert Stahl (bis 30.06.1981) | 28.09.1954 | ||||
Sturm | |||||
Peter Krzyzanowski (bis 30.06.1982) | 17.11.1946 | ||||
Herfried Ruhs (bis 30.06.1982) | 17.01.1951 | ||||
Ludwig Schmidt (bis 30.06.1982) | 17.01.1962 | ||||
Franz Gerber (bis 30.06.1981) | 27.11.1953 | ||||
Dieter Schwemmle (bis 30.06.1981) | 28.07.1949 | ||||
Michael Binner (bis 30.06.1981) | 04.03.1962 | ||||
Josef Bittl (bis 30.06.1981) | 09.03.1949 | ||||
Werner Weihard (bis 30.06.1981) | 29.06.1957 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 30.08.1980 00:00 Uhr |
1 : 4 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 04.10.1980 00:00 Uhr |
1 : 3 |
Schema Vergleich |