Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Albert Müller (ab 25.03.1981) (bis 30.06.1981) | 06.05.1947 | ||||
Siegfried Melzig (ab 02.09.1980) (bis 24.03.1981) | 12.07.1940 | ||||
Harald Braner (bis 01.09.1980) | 19.08.1943 | ||||
Torwart | |||||
Gunnar Fellmann (bis 30.06.1982) | 08.04.1959 | ||||
Gerhard Hummel (bis 30.06.1981) | 22.08.1953 | ||||
Abwehr | |||||
Jesper Petersen (bis 30.06.1986) | 02.04.1951 | ||||
Heinz Histing (bis 30.06.1984) | 14.09.1950 | ||||
Friedrich Wagner (bis 30.06.1982) | 01.08.1958 | ||||
Kurt Knoll (bis 31.08.1981) | 16.07.1958 | ||||
Mittelfeld | |||||
Werner Mörsdorf (bis 30.06.1988) | 12.08.1956 | ||||
Ulrich Hintzen (bis 30.06.1982) | 02.09.1957 | ||||
Stefan Jambo (bis 31.08.1981) | 02.08.1958 | ||||
Jürgen Suchanek (bis 30.06.1981) | 24.03.1955 | ||||
Bernd Beck (bis 30.06.1981) | 18.07.1956 | ||||
Ratko Cvijanovic (bis 30.06.1981) | 23.01.1952 | ||||
Frank Gellweiler (bis 30.06.1981) | 04.11.1960 | ||||
Ragnar Margeirsson (ab 01.10.1980) (bis 30.06.1981) | 14.08.1962 | ||||
Franco Moro (bis 30.06.1981) | 25.06.1962 | ||||
Giovanni Nicastro (bis 30.06.1981) | 07.01.1953 | ||||
Peter Rubeck (bis 30.06.1981) | 28.12.1961 | ||||
Sturm | |||||
Manfred Lenz (bis 30.06.1986) | 21.11.1947 | ||||
Herbert Demange (bis 30.06.1982) | 24.05.1959 | ||||
Hans Fritsche (bis 30.06.1981) | 03.03.1950 | ||||
Karlheinz Subklewe (bis 30.06.1981) | 06.12.1950 | ||||
Gerd Grau (bis 30.06.1981) | 19.07.1960 | ||||
Sigurður Grétarsson (ab 01.10.1980) (bis 30.06.1981) | 02.05.1962 | ||||
Kosta Radovanovic (bis 30.06.1981) | 06.09.1949 | ||||
Konrad Wittmann (bis 30.06.1981) | 03.10.1958 | ||||
Wilfried Klinge (bis 30.09.1980) | 15.08.1950 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 30.08.1980 00:00 Uhr |
3 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 04.10.1980 00:00 Uhr |
0 : 1 |
Schema Vergleich |