Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Heiner Schuhmann (ab 01.04.1981) (bis 30.06.1981) | 04.11.1948 | ||||
Heinz Elzner (bis 31.03.1981) | 04.12.1928 | ||||
Torwart | |||||
Albert Zettler (bis 30.06.1982) | 06.10.1957 | ||||
Hermann Lutz (bis 30.06.1981) | 03.11.1951 | ||||
Abwehr | |||||
Jürgen Haller (bis 30.06.1984) | 31.08.1961 | ||||
Werner Schreiner (bis 30.06.1984) | 06.08.1960 | ||||
Hans Borchert (bis 30.06.1983) | 11.11.1955 | ||||
Claus Brandmair (bis 30.06.1983) | 21.05.1953 | ||||
Gerhard Kitzler (bis 30.06.1982) | 13.01.1956 | ||||
Mittelfeld | |||||
Gerhard Förschner (bis 30.06.1985) | 26.11.1955 | ||||
Erwin Wurm (bis 30.06.1985) | 12.08.1955 | ||||
Klaus Perrey (bis 30.06.1983) | 10.07.1961 | ||||
Rainer Strobel (bis 30.06.1983) | 05.07.1960 | ||||
Martin Trieb (bis 30.06.1982) | 23.09.1961 | ||||
Joachim Goldstein (bis 30.06.1981) | 30.09.1962 | ||||
Peter Hensold (bis 30.06.1981) | 19.10.1960 | ||||
Hubert Ost (bis 30.06.1981) | 13.01.1963 | ||||
Sturm | |||||
Nicolaus Katsaros (bis 30.06.1985) | 16.03.1959 | ||||
Hans-Jürgen Schabel (bis 30.06.1983) | 18.04.1960 | ||||
Hans Jörg (bis 30.06.1981) | 04.11.1950 | ||||
Rudolf Sandner (bis 30.06.1981) | 25.10.1958 | ||||
Harald Greifenegger (bis 30.06.1981) | 18.11.1959 | ||||
Arnulf Klein (bis 30.06.1981) | 03.06.1957 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 30.08.1980 00:00 Uhr |
2 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 04.10.1980 00:00 Uhr |
2 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 22.11.1980 00:00 Uhr |
1 : 3 |
Schema Vergleich |