Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Rudi Assauer (ab 27.05.1981) (bis 30.06.1981) | 30.04.1944 | ||||
Fahrudin Jusufi (bis 26.05.1981) | 08.12.1939 | ||||
Torwart | |||||
Norbert Nigbur (bis 30.06.1983) | 08.05.1948 | ||||
Peter Sandhofe (bis 30.06.1983) | 25.10.1957 | ||||
Andreas Sandt (bis 30.06.1981) | 05.11.1962 | ||||
Abwehr | |||||
Thomas Kruse (bis 30.06.1988) | 07.09.1959 | ||||
Winfried Geier (bis 30.06.1984) | 23.08.1960 | ||||
Bernd Thiele (bis 30.06.1983) | 24.01.1956 | ||||
Thomas Siewert (bis 30.06.1982) | 04.11.1961 | ||||
Jürgen Täuber (ab 01.01.1981) (bis 30.06.1981) | 12.04.1955 | ||||
Vilson Džoni (bis 30.06.1981) | 24.09.1950 | ||||
Rolf Rüssmann (bis 30.11.1980) | 13.10.1950 | ||||
Mittelfeld | |||||
Michael Opitz (bis 30.06.1988) | 16.07.1962 | ||||
Uli Bittcher (bis 30.06.1983) | 10.09.1957 | ||||
Harald Kügler (bis 31.12.1982) | 15.02.1962 | ||||
Manfred Drexler (bis 30.06.1982) | 26.06.1951 | ||||
Ludger Winkel (bis 30.06.1982) | 24.08.1962 | ||||
Winfried Berkemeier (bis 30.08.1981) | 22.01.1953 | ||||
Kurt Jara (bis 30.06.1981) | 14.10.1950 | ||||
Dietmar Danner (bis 30.06.1981) | 29.11.1950 | ||||
Uwe Höfer (bis 31.10.1980) | 21.07.1959 | ||||
Sturm | |||||
Detlev Szymanek (ab 01.11.1980) (bis 30.06.1982) | 16.04.1954 | ||||
Norbert Elgert (bis 30.06.1982) | 13.01.1957 | ||||
Klaus Fischer (bis 30.06.1981) | 27.12.1949 | ||||
Michael Tönnies (bis 30.06.1981) | 19.12.1959 | ||||
Ulrich Schröder (bis 30.06.1981) | 07.08.1961 | ||||
Manfred Bär (bis 30.06.1981) | 17.01.1962 | ||||
Hans-Dieter Mangold (bis 30.06.1981) | 22.06.1962 | ||||
Wolfram Wuttke (bis 30.11.1980) | 17.11.1961 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 30.08.1980 00:00 Uhr |
2 : 5 |
Schema Vergleich |