Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Ernst-Günter Habig (bis 30.06.1981) | 14.09.1935 | ||||
Torwart | |||||
Bernd Helmschrot (bis 30.06.1982) | 18.03.1947 | ||||
Horst Holubeck (bis 30.06.1981) | 14.02.1947 | ||||
Abwehr | |||||
Reinhard Schmitz (bis 30.06.1982) | 09.06.1951 | ||||
Bernhard Ochmann (bis 30.06.1982) | 09.01.1952 | ||||
Manfred Eickerling (bis 30.06.1982) | 13.09.1951 | ||||
Eckhard Fischer (bis 30.06.1982) | 08.06.1953 | ||||
Hans-Peter Großmann (bis 30.06.1982) | 23.10.1957 | ||||
Hans-Jürgen Offermanns (ab 01.12.1980) (bis 30.06.1981) | 16.03.1957 | ||||
Mittelfeld | |||||
Klaus Albert (bis 30.06.1982) | 08.02.1951 | ||||
Rainer Joachimsmeier (bis 30.06.1982) | 23.12.1956 | ||||
Harry Jonik (bis 30.06.1982) | 19.10.1958 | ||||
Bernhard Hermes (bis 30.06.1981) | 08.09.1945 | ||||
Hermann Bredenfeld (bis 30.06.1981) | 03.11.1947 | ||||
Roland Mall (bis 30.06.1981) | 17.04.1951 | ||||
Ralf Aussem (bis 30.06.1981) | 01.09.1960 | ||||
Sturm | |||||
Frank-Michael Schonert (bis 30.06.1984) | 30.08.1951 | ||||
Matthias Brücken (bis 30.06.1982) | 23.07.1953 | ||||
Rainer Künkel (bis 30.06.1982) | 09.04.1950 | ||||
Burkhard Segler (bis 30.06.1982) | 05.03.1951 | ||||
Wilfried Cremer (bis 30.06.1982) | 11.05.1959 | ||||
Jürgen Jendrossek (bis 30.06.1981) | 24.02.1948 | ||||
Harry Witt (ab 01.11.1980) (bis 30.06.1981) | 29.08.1954 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 30.08.1980 00:00 Uhr |
6 : 3 n.V. |
Schema Vergleich |