Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Bernd Hoss (bis 30.06.1981) | 19.06.1939 | ||||
Torwart | |||||
Wolfgang Dotzauer (bis 30.06.1984) | 17.09.1960 | ||||
Karl Armbrust (bis 30.06.1982) | 21.08.1946 | ||||
Yves Bischoff (bis 30.06.1981) | 29.04.1958 | ||||
Abwehr | |||||
Thomas Schneider (bis 30.06.1984) | 29.10.1959 | ||||
Rolf-Dieter Öttle (bis 30.06.1983) | 20.12.1960 | ||||
Udo Lay (bis 30.06.1982) | 13.03.1960 | ||||
Helmut Zahn (bis 30.06.1981) | 03.09.1955 | ||||
Heinrich Schnitzer (bis 30.06.1981) | 01.09.1949 | ||||
Mittelfeld | |||||
Heinz-Dieter Derigs (bis 30.06.1985) | 19.10.1953 | ||||
Andreas Braun (bis 30.06.1983) | 17.10.1960 | ||||
Ulli Löffler (bis 30.06.1983) | 21.07.1958 | ||||
Michael Kuntze (bis 30.06.1982) | 08.06.1958 | ||||
Karl-Heinz Schulz (bis 30.06.1982) | 21.12.1955 | ||||
Norbert Ziegler (ab 21.11.1980) (bis 30.06.1981) | 14.08.1953 | ||||
Buffy Ettmayer (bis 30.06.1981) | 23.07.1946 | ||||
Niels Poulsen (bis 30.06.1981) | 03.10.1955 | ||||
Michael Harforth (bis 30.06.1981) | 09.02.1959 | ||||
Karl-Heinz Mießmer (bis 30.06.1981) | 14.03.1947 | ||||
Bernd Vogtmann (bis 30.06.1981) | 08.04.1949 | ||||
Sturm | |||||
Karl-Heinz Bühler (bis 30.06.1985) | 18.09.1960 | ||||
Paul Linz (bis 30.06.1982) | 04.01.1956 | ||||
Ralf Obermann (bis 30.06.1982) | 23.05.1963 | ||||
Ralf Obermüller (bis 30.06.1982) | 02.07.1958 | ||||
Jürgen Marek (bis 30.06.1981) | 24.08.1951 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 31.08.1980 00:00 Uhr |
3 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 04.10.1980 00:00 Uhr |
2 : 2 n.V. |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 05.11.1980 00:00 Uhr |
3 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 22.11.1980 00:00 Uhr |
5 : 2 |
Schema Vergleich |