Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Aleksandar Ristić (ab 02.01.1981) (bis 30.06.1981) | 28.06.1944 | ||||
Branko Zebec (bis 18.12.1980) | 17.05.1929 | ||||
Co-Trainer | |||||
Aleksandar Ristić (bis 31.12.1980) | 28.06.1944 | ||||
Torwart | |||||
Uli Stein (bis 31.07.1987) | 23.10.1954 | ||||
Jupp Koitka (bis 30.06.1982) | 12.02.1952 | ||||
Abwehr | |||||
Ditmar Jakobs (bis 21.09.1989) | 28.08.1953 | ||||
Manfred Kaltz (bis 30.06.1989) | 06.01.1953 | ||||
Jürgen Groh (bis 30.06.1985) | 17.07.1956 | ||||
Franz Beckenbauer (ab 01.11.1980) (bis 30.06.1982) | 11.09.1945 | ||||
Peter Hidien (bis 30.06.1982) | 14.11.1953 | ||||
Ivan Buljan (bis 30.06.1981) | 11.12.1949 | ||||
Mittelfeld | |||||
Thomas von Heesen (bis 30.06.1994) | 01.10.1961 | ||||
Felix Magath (bis 30.06.1986) | 26.07.1953 | ||||
Bernd Wehmeyer (bis 30.06.1986) | 06.06.1952 | ||||
Michael Schröder (bis 30.06.1986) | 10.11.1959 | ||||
Jimmy Hartwig (bis 30.06.1984) | 05.10.1954 | ||||
Caspar Memering (bis 30.06.1982) | 01.06.1953 | ||||
Holger Hieronymus (bis 30.06.1981) | 22.02.1959 | ||||
Sturm | |||||
Jürgen Milewski (bis 30.06.1985) | 19.10.1957 | ||||
Horst Hrubesch (bis 30.06.1983) | 17.04.1951 | ||||
Werner Dreßel (bis 19.08.1981) | 30.08.1958 | ||||
Willi Reimann (bis 30.06.1981) | 24.12.1949 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 30.08.1980 00:00 Uhr |
11 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 05.10.1980 00:00 Uhr |
3 : 7 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 22.11.1980 00:00 Uhr |
11 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 31.01.1981 00:00 Uhr |
4 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 28.02.1981 00:00 Uhr |
4 : 3 n.V. |
Schema Vergleich |