Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Uwe Klimaschefski (bis 09.12.1981) | 11.12.1938 | ||||
Co-Trainer | |||||
Hans Eder (bis 25.05.1984) | 14.11.1934 | ||||
Torwart | |||||
Gregor Quasten (bis 30.06.1984) | 03.10.1952 | ||||
Manfred Werner (bis 30.06.1984) | 02.02.1951 | ||||
Abwehr | |||||
Dieter Timme (bis 30.06.1988) | 23.09.1956 | ||||
Horst Ehrmantraut (bis 30.06.1985) | 11.12.1955 | ||||
Edi Stöhr (bis 30.06.1985) | 17.09.1956 | ||||
Walter Gruler (bis 30.06.1983) | 24.08.1951 | ||||
Robert Jüttner (bis 30.06.1983) | 24.11.1959 | ||||
Jochem Ziegert (ab 21.12.1980) (bis 30.06.1983) | 25.07.1954 | ||||
Holger Brück (bis 30.06.1981) | 30.09.1947 | ||||
Jürgen Diefenbach (bis 30.06.1981) | 27.03.1956 | ||||
Mittelfeld | |||||
Jürgen Mohr (bis 30.06.1983) | 18.08.1958 | ||||
Witthaya Laohakul (bis 30.06.1982) | 01.02.1954 | ||||
Peter Pagel (bis 30.06.1981) | 24.02.1956 | ||||
Sturm | |||||
Werner Killmaier (bis 30.06.1984) | 21.04.1955 | ||||
Thomas Remark (bis 30.11.1983) | 05.10.1959 | ||||
Lothar Wesseler (bis 30.06.1982) | 21.01.1954 | ||||
Pierre Dickert (bis 30.06.1982) | 03.08.1960 | ||||
Yasuhiko Okudera (ab 01.11.1980) (bis 30.06.1981) | 12.03.1952 | ||||
Frank Voihs (bis 30.06.1981) | 27.03.1956 | ||||
Thorsten Schlumberger (bis 31.12.1980) | 29.10.1960 | ||||
Paul Dörflinger (bis 31.08.1980) | 23.01.1955 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 30.08.1980 00:00 Uhr |
3 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Freitag, 03.10.1980 00:00 Uhr |
4 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 22.11.1980 00:00 Uhr |
4 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 10.02.1981 00:00 Uhr |
5 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 28.02.1981 00:00 Uhr |
2 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 04.04.1981 00:00 Uhr |
1 : 0 |
Schema Vergleich |