Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Horst Buhtz (bis 30.06.1981) | 21.09.1923 | ||||
Torwart | |||||
Paul Hesselbach (bis 30.06.1982) | 06.07.1951 | ||||
Hans Dotzler (bis 30.06.1982) | 10.06.1957 | ||||
Manfred Kroke (bis 30.06.1981) | 18.10.1941 | ||||
Abwehr | |||||
Ludger van de Loo (bis 30.06.1988) | 14.03.1959 | ||||
Norbert Brinkmann (bis 30.06.1987) | 16.06.1952 | ||||
Peter Schwarz (bis 30.06.1984) | 14.06.1953 | ||||
Michael van de Loo (bis 30.06.1983) | 01.06.1957 | ||||
Werner Steeger (bis 30.06.1982) | 31.05.1958 | ||||
Paul Hahn (bis 30.06.1981) | 16.01.1949 | ||||
Mittelfeld | |||||
Franz Raschid (bis 30.06.1988) | 18.10.1954 | ||||
Norbert Hofmann (bis 30.06.1984) | 14.08.1951 | ||||
Herbert Zimmer (bis 30.06.1982) | 12.02.1953 | ||||
Hans-Günther Plücken (bis 30.06.1982) | 15.11.1954 | ||||
Klaus Brand (bis 30.06.1982) | 17.04.1955 | ||||
Peter Ehmke (bis 30.06.1981) | 22.07.1953 | ||||
Ludwig Lurz (bis 30.06.1981) | 01.01.1945 | ||||
Sturm | |||||
Waldemar Steubing (bis 10.09.1982) | 30.11.1959 | ||||
Rainer Frömberg (bis 30.06.1982) | 26.03.1959 | ||||
Seppo Pyykkö (bis 30.06.1982) | 24.12.1955 | ||||
Heinz-Werner Eggeling (bis 30.09.1981) | 17.04.1955 | ||||
Sigfried Held (bis 30.06.1981) | 07.08.1942 | ||||
Jan Mattsson (bis 30.06.1981) | 17.04.1951 | ||||
Ralf Heym (bis 30.06.1981) | 19.11.1958 | ||||
Ludger Kanders (bis 30.06.1981) | 27.05.1958 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 30.08.1980 00:00 Uhr |
2 : 5 |
Schema Vergleich |
||
Freitag, 03.10.1980 00:00 Uhr |
4 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 22.11.1980 00:00 Uhr |
1 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 10.02.1981 00:00 Uhr |
5 : 1 |
Schema Vergleich |