Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Karl-Heinz Mülhausen (bis 30.06.1981) | 18.06.1937 | ||||
Torwart | |||||
Volker Hintze (bis 30.06.1982) | 29.06.1952 | ||||
Reinhard Dittel (bis 30.06.1981) | 24.01.1949 | ||||
Abwehr | |||||
Wolfgang Rischker (bis 30.06.1982) | 08.01.1953 | ||||
Bernd Staigies (bis 30.06.1982) | 27.11.1957 | ||||
Frank Witter (bis 30.06.1982) | 29.05.1959 | ||||
Michael Knopf (bis 30.06.1981) | 14.02.1955 | ||||
Mittelfeld | |||||
Uli Meisner (bis 30.06.1982) | 01.10.1953 | ||||
Karl-August Herbeck (bis 30.06.1981) | 24.09.1951 | ||||
Hans-Georg Kulik (bis 30.06.1981) | 02.01.1954 | ||||
Heinz Bartels (bis 30.06.1981) | 08.01.1951 | ||||
Manfred Bartels (bis 30.06.1981) | 12.02.1960 | ||||
Holger Brüggmann (bis 30.06.1981) | 25.02.1956 | ||||
Peter Fuchs (bis 30.06.1981) | 09.03.1955 | ||||
Detlef Gerland (bis 30.06.1981) | 30.12.1957 | ||||
Ewald Schmid (bis 30.06.1981) | 22.04.1956 | ||||
Wolfgang Heinrichsen (bis 30.06.1981) | 10.02.1951 | ||||
Ulrich Meyer (bis 30.06.1981) | 11.09.1955 | ||||
Sturm | |||||
Volker Diers (bis 30.06.1982) | 15.03.1958 | ||||
Hans-Georg Arndt (bis 30.06.1981) | 15.04.1960 | ||||
Uwe Puppel (ab 01.11.1980) (bis 30.06.1981) | 23.12.1959 | ||||
Matthias Scheiba (bis 30.06.1981) | 01.04.1958 | ||||
Thomas Krummwiede (ab 08.05.1981) (bis 10.05.1981) | 26.09.1958 | ||||
Bernd Krumbein (bis 01.11.1980) | 01.08.1955 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Donnerstag, 28.08.1980 00:00 Uhr |
7 : 3 |
Schema Vergleich |