Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Rudi Faßnacht (ab 13.01.1981) (bis 30.06.1981) | 28.12.1934 | ||||
Günther Exner (bis 12.01.1981) | 14.10.1940 | ||||
Torwart | |||||
Hans-Jakob Klingen (bis 30.06.1982) | 10.01.1957 | ||||
Ralf Zumdick (bis 30.06.1981) | 10.05.1958 | ||||
Abwehr | |||||
Uwe Pieper (bis 30.06.1987) | 18.06.1962 | ||||
Horst Blankenburg (ab 31.10.1980) (bis 30.06.1982) | 10.07.1947 | ||||
Guido Mazany (bis 30.06.1982) | 22.11.1959 | ||||
Dieter Agatha (bis 30.06.1981) | 14.12.1956 | ||||
Oswald Semlits (bis 30.06.1981) | 07.06.1958 | ||||
Karl Heinz Krekeler (bis 30.06.1981) | 19.07.1951 | ||||
Mittelfeld | |||||
Helmut Gorka (bis 30.06.1982) | 13.04.1960 | ||||
Dieter Kramer (bis 30.06.1981) | 12.04.1959 | ||||
Martin Krassowski (bis 30.06.1981) | 24.02.1957 | ||||
Sturm | |||||
Wolfgang Sandhowe (bis 30.06.1983) | 14.12.1953 | ||||
Rainer Leifken (bis 30.06.1982) | 26.02.1957 | ||||
Thomas Lander (bis 31.08.1981) | 22.08.1957 | ||||
Konrad Eickels (bis 30.06.1981) | 11.06.1956 | ||||
Stefan Dietrich (bis 30.06.1981) | 14.12.1956 | ||||
Peter Füllborn (bis 30.06.1981) | 07.08.1959 | ||||
Bernd Vittinghoff (bis 30.06.1981) | 09.07.1955 | ||||
Günter Wille (ab 01.12.1980) (bis 30.06.1981) | 21.11.1955 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 30.08.1980 00:00 Uhr |
1 : 4 n.V. |
Schema Vergleich |
||
Freitag, 03.10.1980 00:00 Uhr |
3 : 1 |
Schema Vergleich |